DEPOTS DES COMPTES |
01/01/1970 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
05/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
21/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
19/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 R DE LISBONNE 75008 PARIS |
|
12/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
25/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
08/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
27/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
21/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
21/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
03/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
03/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
04/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
12/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
25/04/2010 |
modification survenue sur l'administration
modification du Membre du conseil de surveillance FSI-PME Portefeuille SAS représentée par HUGEL, Véronique, nom d'usage : JACQ, Adresse : 30 avenue du Château 92340 Bourg la Reine
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
03/08/2010 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Beziau, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
29/04/2011 |
modification survenue sur l'administration
modification du Membre du Directoire et Directeur général Daguet, Gilles
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
29/03/2012 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 226 490,00 EUR
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
08/11/2012 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance FSI-PME Portefeuille SAS représenté par Balmisse Daniel Adresse : 19 avenue de Louvois 92370 Chaville
48 rue de Lisbonne 75008 Paris |
|
19/02/2015 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
19/02/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Nayral De Puybusque, nom d'usage : De Pradier d'Agrain, Corinne
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
06/10/2015 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général et Membre du Directoire partant : Nayral De Puybusque, nom d'usage : De Pradier d'Agrain, Corinne
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
19/07/2016 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance FSI-PME Portefeuille représenté par , Aymard Francis Adresse : 149 boulevard Saint-Germain 75006 Paris
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
15/02/2017 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification du Membre du conseil de surveillance FSI-PME Portefeuille représenté par Dixneuf Valérie Andrée Jeanine nom d'usage : Lacaze Adresse : 5 rue Gounod 75017 Paris, nomination du Membre du conseil de surveillance : ACE PARTNERS représenté par Dixneuf Valérie Andrée Jeanine nom d'usage : Lacaze Adresse : 5 rue Gounod 75017 Paris
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
03/02/2019 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du directoire : Yonnet, Erwin ; nomination du Membre du directoire : Benhamou, Guillaume ; Président du conseil de surveillance partant : Debionne, André ; nomination du Président du conseil de surveillance : Lahoud, Marwan ; Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Petit, nom d'usage : Letailleur, Agnès ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Renard, Geoffroy ; Membre du conseil de surveillance partant : ACE PARTNERS ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Laillier, Emmanuel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Peugeot, Robert
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
07/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président du directoire partant : Letailleur, Thierry ; modification du Président du directoire Lahoud, Marwan ; nomination du Président du conseil de surveillance : De Labriffe, Christian
10-12 avenue de Messine 75008 Paris |
|
06/10/2020 |
modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
modification du Président Lahoud, Marwan ; Membre du Directoire et Directeur général partant : Daguet, Gilles ; Membre du directoire partant : Yonnet, Erwin ; Membre du directoire partant : Benhamou, Guillaume ; Membre du conseil de surveillance partant : Peugeot, Robert ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
31/01/2021 |
modification survenue sur la dénomination
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
24/03/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : Banzet, Frédéric
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
06/05/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Benhamou, Guillaume
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
09/06/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : Dassault, Adrien
32 rue de Monceau 75008 Paris |
|
RADIATION |
22/01/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au dimanche 22 janvier 2023
32 rue de Monceau 75008 Paris |
| VENTE ET CESSION |
16/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 16 octobre 2022
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT Forme : Société par actions simplifiée
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
16/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 16 octobre 2022
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT Forme : Société par actions simplifiée
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|