DEPOTS DES COMPTES |
22/01/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MONTBELIARD
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64, Grande-Rue, Ancienne-Poste, 25400 Audincourt |
|
14/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MONTBELIARD
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64, Grande-Rue, Ancienne-Poste, 25400 Audincourt |
|
20/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
15/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
18/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
24/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
27/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
17/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
09/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
22/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
19/10/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
09/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 Grande Rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
09/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
28/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
22/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
MODIFICATION |
31/12/2013 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis Gérant : VUILLARD Marc Gérant : PETIGNY Roland Gérant : MANZONI Jean, Marc Gérant : GILLARD Christophe Gérant : MARCHAL Hervé Gérant : VIROT Jean, Guy Gérant : GAUTHIER Claude Gérant : LEVEQUE Henri, Paul Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
09/01/2014 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis Gérant : VUILLARD Marc Gérant : PETIGNY Roland Gérant : MANZONI Jean, Marc Gérant : GILLARD Christophe Gérant : MARCHAL Hervé Gérant : VIROT Jean, Guy Gérant : GAUTHIER Claude Gérant : LEVEQUE Henri, Paul Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET Gérant : MAIRESSE Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
09/02/2014 |
Modification survenue sur le capital
|
|
09/02/2014 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis Gérant : VUILLARD Marc Gérant : PETIGNY Roland Gérant : MANZONI Jean, Marc Gérant : GILLARD Christophe Gérant : MARCHAL Hervé Gérant : VIROT Jean, Guy Gérant : LEVEQUE Henri, Paul Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET Gérant : MAIRESSE Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
25/10/2015 |
Modification survenue sur le capital
|
|
25/10/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis Gérant : PETIGNY Roland Gérant : MANZONI Jean, Marc Gérant : GILLARD Christophe Gérant : MARCHAL Hervé Gérant : VIROT Jean, Guy Gérant : LEVEQUE Henri, Paul Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET Gérant : MAIRESSE Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
12/01/2016 |
Modification survenue sur le capital, l'administration
Gérant : LECHAPT Regis Gérant : PETIGNY Roland Gérant : MANZONI Jean, Marc Gérant : GILLARD Christophe Gérant : MARCHAL Hervé Gérant : VIROT Jean, Guy Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET Gérant : MAIRESSE Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
27/02/2018 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis ; Gérant : MANZONI Jean, Marc ; Gérant : GILLARD Christophe ; Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET ; Gérant : MAIRESSE Jean-Claude ; Gérant : VIROT Jean, Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
27/02/2018 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LECHAPT Regis ; Gérant : MANZONI Jean, Marc ; Gérant : GILLARD Christophe ; Gérant : GILLARD Sylvie né(e) GIGANDET ; Gérant : MAIRESSE Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean, -, François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT (SARL)
|
|
04/04/2018 |
Modification survenue sur le capital
|
|
16/04/2019 |
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Gérant : MAIRESSE Jean-Claude ; Gérant : LECHAPT Régis ; Gérant : MANZONI Jean Marc ; Gérant : GILLARD Christophe ; Gérant : GILLARD Sylvie ; Gérant : ETIENNE Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean - François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT
64 Grande Rue - Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
17/06/2021 |
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Gérant : MAIRESSE Jean-Claude ; Gérant : MANZONI Philippe ; Gérant : CERI Tulay ; Gérant : VANDAELE Alexandra ; Gérant : LECHAPT Regis ; Gérant : MANZONI Jean Marc ; Gérant : GILLARD Christophe ; Gérant : GILLARD Sylvie ; Gérant : ETIENNE Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean - François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
19/04/2022 |
Modification survenue sur le capital.
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|
04/08/2023 |
Modification survenue sur l\'administration, la forme juridique.
Président : CERI Tulay ; Directeur général : MANZONI Jean Marc ; Directeur général : GILLARD Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Jean - François ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANT
64 Grande Rue-Ancienne Poste 25400 Audincourt |
|