Liste des évènements de :
UNION CAPITAL (FRANCE) SA
-
Home
-
Bodacc
- 434353132
DEPOTS DES COMPTES |
29/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
29/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
29/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
29/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
18/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
30/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
MODIFICATION |
04/02/2011 |
Modification survenue sur le nom commercial et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
4 avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
19/06/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président : VERNIERE Jean-Marc Administrateur : TROCELLIER Pascale né(e) VERNIERE Administrateur : VERNIERE Antoine Commissaire aux comptes titulaire : ARVERNE CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : VULCA AUDIT (SAS)
|
|
19/08/2015 |
Modification survenue sur le nom commercial, la dénomination
|
|
12/10/2021 |
cessation d'activité.
4 Avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand |
|
Voir la fiche Sirene de UNION CAPITAL (FRANCE) SA
Voir le rapport économique de UNION CAPITAL (FRANCE) SA
AGOSTINELLI D AGOSTINO MICHELE HELENE
CHINA UNICOM (EUROPE) OPERATIONS LIMITED
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |