DEPOTS DES COMPTES |
24/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
70, allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg |
|
14/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
26/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
24/11/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Strasbourg |
|
14/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Strasbourg |
|
17/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Strasbourg |
|
03/11/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Strasbourg |
|
24/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6, rue de l'Energie 67720 Strasbourg |
|
08/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue de l?Energie 67720 Hoerdt |
|
07/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue de l?Energie 67720 Hoerdt |
|
MODIFICATION |
13/02/2008 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 27/06/2007
co-gérant partant : PRUIN (Thorsten), nouveau : D'ONOFRIO (Antonello).
70 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg |
|
20/04/2008 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 12/12/2007
nomination de commissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et AUTRES - commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
70 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg |
|
03/08/2008 |
changement de dénomination (ancienne : KLOBER FRANCE) ; date d'effet : 28/04/2008
70 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg |
|
16/09/2008 |
transfert du siège et de l'établissement principal, ancien siège : 70, allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg, le 16/06/2008
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
16/09/2008 |
augmentation du capital de 50 000 euros à 1 083 600 euros puis réduction à 50 000 euros, le 26/06/2008
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
25/08/2009 |
augmentation du capital de 50 000 à 950 000 euros puis réduction à 50 000 euros ; date d'effet : 29/04/2009
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
08/12/2009 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 31/07/2009
gérant partant : DOUILLET (Emmanuel), nouveau gérant : STEIN (Matthias)
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
25/04/2010 |
modification survenue sur l'administration
cogérants : LEOPOLD (Jean-Luc) et D'ONOFRIO (Antonello) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
|
|
29/11/2011 |
modification survenue sur l'administration
cogérants : LEOPOLD (Jean-Luc), STOLL épouse RIEHL (Fanny), commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
26/01/2014 |
modification survenue sur l'administration
gérants : LEOPOLD (Jean-Luc), RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
17/06/2014 |
modification survenue sur l'administration
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), BARBAIX (Thibaut, Charles) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
10/06/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation puis réduction)
Capital : 50 000,00 EUR
|
|
28/07/2015 |
modification survenue sur l'administration
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), BARBAIX (Thibaut, Charles), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
17/03/2016 |
modification survenue sur l'administration
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
02/09/2016 |
modification survenue sur l'administration
gérants : ARENDELL (David), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
06/07/2017 |
modification survenue sur l'administration
gérant : LANTIEZ (Bruno), PETREACA (Ovidiu-Radu) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
|
|
16/02/2018 |
modification survenue sur l'administration
gérant : PETREACA (Ovidiu-Radu) ; gérant : CARON (Thierry) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
02/03/2018 |
modification survenue sur l'administration
gérants : BENINCASA (Andrea), VIEL (Cyrille), FISCHER (Laurent) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
07/06/2019 |
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|
RADIATION |
07/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Radiation de la société au vendredi 07 juin 2019
6 rue de l'Energie 67720 Hoerdt |
|