DEPOTS DES COMPTES |
19/07/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 A, rue du Forst 67140 Gertwiller |
|
10/05/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 A, rue du Forst 67140 Gertwiller |
|
26/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
13/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
27/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
09/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
03/11/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
19/12/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A, rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
10/12/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
25/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 A rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
06/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5A rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
12/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue d'Italie 67230 Benfeld |
|
16/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue d'Italie 67230 Benfeld |
|
15/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue d'Italie 67230 Benfeld |
|
MODIFICATION |
29/01/2008 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 02/07/2007
co-gérant partant : EBERHARDT (Hans) ; nouveau co-gérant : TORNIER (Ingo).
22A rue du Forst 67140 Gertwiller |
|
19/03/2009 |
modification sur l'administration, modification autre, date d'effet : 31/01/2009
démission d'un co-gérant : TORNIER (Ingo).
22 A rue du Forst 67140 Gertwiller |
|
10/06/2009 |
transfert du siège social et de l'établissement principal du 22, rue du Forst, 67140 Gertwiller, en date du 02/03/2009
5 A rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
16/08/2009 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 28/05/2009
gérant partant : BALLUFF (Marcus), nouveau : LAMA (Claudio)
5 A rue des Ateliers 67140 Saint-Pierre |
|
06/05/2010 |
modification survenue sur la forme juridique, l'administration
président : LAMA (Claudio) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : PRIGENT (Claudine)
|
|
14/03/2012 |
modification survenue sur la dénomination
|
|
11/02/2014 |
modification survenue sur l'administration
président : HARRISON (Christopher, Ian) ; directeur général : MIGEON (Laurent, Emmanuel, Edouard, Georges) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAh) ; commissaire aux comptes suppléante : PRIGENT (Claudine)
|
|
24/09/2015 |
modification survenue sur l'administration
président : HARRISON (Chistopher, Ian) ; directeur général : MIGEON (Laurent, Emmanuel, Edouard, Georges) ; commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
05/08/2016 |
modification survenue sur l'administration
président : DUMAS (Christophe) ; directeur général : LEVASSEUR (Thomas) ; commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
12/08/2018 |
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
3 rue d'Italie 67230 Benfeld |
|
28/03/2019 |
Modification survenue sur l'administration
Président : DUMAS Christophe ; Directeur général : LEVASSEUR Thomas ; Directeur général : BOYEN Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
28/03/2019 |
Modification survenue sur l'administration
Directeur général : LEVASSEUR Thomas ; Directeur général, Président : BOYEN Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
16/01/2020 |
Modification survenue sur l'administration
Président : LEVASSEUR Thomas ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
06/02/2020 |
Modification survenue sur l'administration
Président : LEVASSEUR Thomas ; Directeur général : DESCOURS Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
|
|
24/08/2022 |
Modification survenue sur l'administration
Président : LEVASSEUR Thomasà; Directeur général : DESCOURS Vincentà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SAS)
|
|