DEPOTS DES COMPTES |
06/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
aéroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
10/05/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
aéroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
22/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
22/02/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéoroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
14/03/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéoroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
30/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéoroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
27/02/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéoroport Félix Eboué 97351 Matoury |
|
04/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéoroport Félix-Eboué 97351 Matoury |
|
07/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
97351 Matoury |
|
02/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéroport Félix Eboué 97351 Matoury |
|
02/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Aéroport Félix Eboué 97351 Matoury |
|
13/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE Ã PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Lotissement AGAT 97122 Baie-Mahault |
|
20/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE Ã PITRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Lotissement AGAT 97122 Baie-Mahault |
|
MODIFICATION |
23/08/2009 |
modification survenue sur la dénomination, inscription modificative, ancienne : AIR GUYANE SP ; nom commercial : Air Guyane Express, sur la forme juridique, ancienne : S.A.S. ; date d'effet : 01/04/2009
commissaire aux comptes titulaire partant : GOMBAUD-SAINTONGE (Georges) ; nouveau : CABINET GOMBAUD-SAINTONGE S.A.R.L. ; MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph), ancien président, devient président du conseil d'administration
Aéroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
22/12/2009 |
augmentation du capital (anciennement : 2 500 016 euros) ; date d'effet : 15/06/2009
Aéroport de Rochambeau 97351 Matoury |
|
15/10/2010 |
modification survenue sur l'administration
président du conseil d'administration et directeur général : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph), administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (S.A.S.) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (S.A.R.L.) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE (S.A.E.M.) représenté par PANELLE (Jean-Elie, Joseph) et SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle), née SARAGOSSI, commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOMBAUD-SAINTONGE (S.A.R.L.), commissaire aux comptes suppléant : REMBLIN (Rolland)
|
|
26/10/2010 |
modification survenue sur le capital
Capital : 2 981 574,90 EUR
|
|
30/03/2011 |
modification survenue sur le capital
Capital : 2 649 325,80 EUR
|
|
10/02/2012 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 070 367,30 EUR
|
|
22/03/2012 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 098 701,90 EUR
|
|
25/09/2012 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 134 769,50 EUR
|
|
05/04/2013 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 146 121,10 EUR
|
|
05/04/2013 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 158 297,80 EUR
|
|
05/04/2013 |
modification survenue sur le capital
Capital : 3 217 364,60 EUR
|
|
03/09/2014 |
modification survenue sur l'adresse du siège et sur l'administration
directeur général, président du conseil d'administration : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph) ; directeur général délégué, administrateur : TSYGALNITZKY (Serge, Michel) ; administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (SAS) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (SARL) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE (SAEM) représenté par PANELLE (Jean-Elie, Joseph), SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle) née SARAGOSSI ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET GOMBAUD.SAINTONGE (SARL), cabinet MAZARS (SA) ; commissaires aux comptes suppléants : REMBLIN (Rolland), MIGNON (Ariane)
Aéroport Félix Eboué 97351 Matoury |
|
19/01/2016 |
modification survenue sur l'administration
directeur général délégué et administrateur : TSYGALNITZKY (Serge, Michel) ; directeur général et président du conseil d'administration : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph) ; administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (SAS) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (SARL) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle) née SARAGOSSI ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET MAZARS (SA), DAHAN (Didier) ; commissaires aux comptes suppléants : MIGNON (Ariane), MARTIN (François-Xavier)
|
|
07/11/2021 |
Nouveau siège. Modification de l'administration.
MARCHAND Christian Rodrigue Joseph nom d'usage : MARCHAND n'est plus président du conseil d'administration. MARCHAND Christian Rodrigue Joseph nom d'usage : MARCHAND n'est plus directeur général. KOURRY Eric Mirchid Jean nom d'usage : KOURRY devient président du conseil d'administration. KOURRY Eric Mirchid Jean nom d'usage : KOURRY devient directeur général. TSYGALNITZKY Serge Michel nom d'usage : TSYGALNITZKY n'est plus directeur général délégué. TSYGALNITZKY Serge Michel nom d'usage : TSYGALNITZKY devient administrateur. Société à responsabilité limitée ESCA CONSEILS n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée K FINANCE devient administrateur représenté(e) par KOURRY Eric Mirchid Jean nom d'usage : KOURRY. Sté par actions simplifiée GUYANE AEROINVEST devient administrateur représenté(e) par KOURRY Eric Mirchid Jean nom d'usage : KOURRY. DAHAN Didier nom d'usage : DAHAN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARTIN François-Xavier nom d'usage : MARTIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MARTIN François-Xavier nom d'usage : MARTIN devient commissaire aux comptes titulaire. WESSELS Stéphane François Nicolas nom d'uage : WESSELS Stéphane devient directeur général délégué ; WESSELS Stéphane François Nicolas nom d'uage : WESSELS Stéphane devient administrateur
17 Lotissement AGAT Immeuble Technopolis - Zi Jarry 97122 Baie-Mahault |
|
12/01/2023 |
Modification de l\'administration.
TSYGALNITZKY Serge Michel nom d\'usage : TSYGALNITZKY n\'est plus administrateur. WESSELS Stéphane François Nicolas nom d\'usage : WESSELS n\'est plus directeur général délégué. Société à responsabilité limitée K FINANCE n\'est plus administrateur. KOURRY Alexandre nom d\'usage : KOURRY devient administrateur. MARCHAND Christian nom d\'usage : MARCHAND devient administrateur
|
|
25/05/2023 |
Modification de l\'administration.
SA à directoire et à conseil de s MAZARS n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. MIGNON Ariane nom d\'usage : MIGNON n\'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
|
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
10/08/2023 |
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-À-PITRE : Jugement d\'ouverture
Jugement d\'ouverture de liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2023, désignant liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault et Btsg Prise en la Personne de Maître Denis Gasnier 15 Rue de l\'Hôtel de Ville 92522 Neuilly-sur-Seine, et désignant administrateurs judiciaires la SELARL Bcm Prise en la Personne de Me Eric Bauland blanchard immeuble Marna Center 97190 Le Gosier avec les pouvoirs assister le débiteur pour certains actes de gestion et la Selarl El Baze-Charpentier prise en la personne de Maître Hélène CHARPENTIER 41 Rue du Four 75006 Paris avec les pouvoirs assister le débiteur pour certains actes de gestion. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
17 Lotissement Agat 97122 Baie-Mahault |
|
06/10/2023 |
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-À-PITRE : Extrait de jugement
Jugement arrêtant un plan de cession
Jugement arrêtant le plan de cession.
17 Lotissement Agat 97122 Baie-Mahault |
|