DEPOTS DES COMPTES |
27/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SAINT-PIERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.A.C. des Sables, 11, rue Franck-Camille-Cadet 97427 L'Etang-Salé |
|
28/03/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE SAINT-PIERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Z.A.C. des Sables, 11, rue Franck-Camille-Cadet 97427 L'Etang-Salé |
|
09/01/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
11 rue Franck Camille Cadet 97427 L'étang salé |
|
06/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
11 rue Franck Camille Cadet 97427 L'étang salé |
|
20/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue Franck Camille Cadet 97427 L\'étang salé |
|
MODIFICATION |
20/10/2013 |
modification survenue sur l'administration
président : GREKO (SASh) représenté par AUBERY (Bernard) ; directeur général : DE LAFOND (Michel, Jean, Marc) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXA ; commissaire aux comptes suppléant : NATIVEL (Pierre)
|
|
04/08/2015 |
modification survenue sur l'administration
président : GREKO (SAS) représenté par AUBERY (Bernard) ; directeur général : RIMBAUD (Benoit) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXA ; commissaire aux comptes suppléant : NATIVEL (Pierre)
|
|
04/08/2015 |
modification survenue sur l'administration
président : GREKO (SAS) représenté par AUBERY (Bernard) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXA ; commissaire aux comptes suppléant : NATIVEL (Pierre)
|
|
21/02/2016 |
modification survenue sur l'administration
président : GREKO (SAS) représenté parAUBERY (Bernard) ; directeur général : RIMBAUD (Benoit) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET EXA ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEC (SACA)
|
|
27/09/2020 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification du Président GREKO représenté par , AUBERY Guillaume Adresse : 18 rue de la Grand Voile 97434 Saint-Paul
11 rue Franck Camille Cadet Zac des Sables 97427 L'étang salé |
|
28/07/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEC
11 rue Franck Camille Cadet Zac des Sables 97427 L'étang salé |
|
10/08/2022 |
modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général Rimbaud, Benoit
11 rue Franck Camille Cadet Zac des Sables 97427 L'étang salé |
|
VENTE ET CESSION |
06/08/2024 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÃUNION
Cessions de la société au mardi 06 août 2024
Catégorie : Achat d\'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Description : Acte sous seing privé en date du 28/06/2024 enregistré au Service de l\'Enregistrement de SIE de SAINT DENIS de la REUNION le 10/07/2024, Dossier 2024 00026629. Référence : 9744P31 2024 A 03424. Adresse de l\'ancien propriétaire : 14 B Rue Gustave Ei
Opposition : Au cabinet de Maître Annie KHAYAT-TISSIER, 12 rue gibert des molieres 97400 SAINT DENIS, Avocate au Barreau de SAINT DENIS de la REUNION
Origine du fond : Etablissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 430000 EUR
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Le Journal de l\'Ãle de la Réunion du lundi 22 juillet 2024
14 bis Rue Gustave Eiffel Zac Raviné à Marquet 97419 La Possession |
|