Liste des évènements de :
S.A.R.L. CEVEN
-
Home
-
Bodacc
- 444060750
DEPOTS DES COMPTES |
25/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
260 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
16/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
260 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
14/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
380 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
13/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
380 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
22/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
380 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
31/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
380 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
29/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
380 Avenue Du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
MODIFICATION |
21/08/2009 |
Modification de la dénomination. Suppression du sigle (GPI). Modification de l'administration.
DELPECH Stephane nom d'usage : DELPECH Stephane n'est plus gérant. PERGE Maurice Gabriel François nom d'usage : PERGE Maurice devient gérant.
|
|
26/10/2011 |
Modification du capital.
Capital : 46 800,00 EUR
|
|
25/05/2012 |
Modification du capital. Nouveau siège.
Capital : 73 000,00 EUR
380 avenue du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
10/09/2014 |
Modification du capital.
Capital : 78 600,00 EUR
|
|
04/08/2022 |
Cessation d'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l'administration.
PERGE Maurice Gabriel François nom d'usage : PERGE n'est plus gérant. PERGE Annie Odile nom d'usage : OURDOUILLIE devient liquidateur
|
|
RADIATION |
11/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Radiation de la société au jeudi 11 août 2022
380 Avenue Du Président Salvador Allende 26800 Portes-lès-Valence |
|
Voir la fiche Sirene de S.A.R.L. CEVEN
Voir le rapport économique de S.A.R.L. CEVEN
CENTRE MEDICAL DE SAINTE MAXIME
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |