IMMATRICULATION |
28/01/2011 |
Toutes prises de participations minoritaires ou majoritaires dans quelque société que ce soit. Toutes prestations de service et de conseils, administratifs, juridiques, comptables, financiers, à ses filiales, la gestion de son portefeuille de titres
Président : Laurent, Maxime, Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L'EXPERTISE ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes suppléant : G.L. CONTROLES ET COMMISSARIATS SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES.
28 avenue de Messine 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
22/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7, place de la Gare 57200 Sarreguemines |
|
07/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
28 avenue de Messine 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
15/07/2010 |
modification survenue sur l'administration sur la forme juridique, ancienne : SOCIETE (Civile) ; et sur la dénomination, ancienne : SOCIETE CIVILE SOFIMA ; date d'effet : 31/12/2009
changement de qualité du représentant légal ; ancienne : gérant ; nouvelle : président
7 place de la Gare Sarreguemines 57200 Sarreguemines |
|
26/11/2010 |
modification survenue sur l'administration, date d'effet : 24/03/2010
changement de président, départ de : MALMAISON (Maurice), arrivée de : LAURENT (Maxime)
7 place de la Gare Sarreguemines 57200 Sarreguemines |
|
27/03/2012 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
28 avenue de Messine 75008 Paris |
|
RADIATION |
29/03/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au jeudi 29 mars 2012
28 avenue de Messine 75008 Paris |
|
Voir la fiche Sirene de
Voir le rapport économique de
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |