DEPOTS DES COMPTES |
13/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
hôtel de ville, 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
19/06/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
07/06/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
20/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
27/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
04/11/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
11/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
11/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
09/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
01/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
04/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
23/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
18/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
MODIFICATION |
23/12/2008 |
modification survenue sur l'administration : date d'effet : 04/04/2008
changement d'administrateur ; président partant : SINGLE (Fred) ; nouveau président : ARCHILOQUE (Alain) ; administrateurs partants : CHUDZIK (Jean-Luc) et LANGLOIS (Jean-Jacques) ; nouveaux administrateurs : BONDIL (Marc), BONNET (Michel).
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
07/05/2009 |
modification survenue sur l'administration : date d'effet : 04/04/2008
président partant : SINGLE (Fred), nouveau président : ARCHILOQUE (Alain), administrateurs partants : CHUDZIK (Jean-Luc) et LIONS (Nicolas), nouveaux administrateurs : BONDIL (Marc), BONNET (Michel).
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
17/06/2011 |
Modification survenue sur l'administration
Président directeur général : COLLECTIVITES LOCALES représenté par ARCHILOQUE Alain Administrateur : COLLECTIVITES LOCALES représenté par BONDIL Marc Administrateur : COLLECTIVITES LOCALES représenté par BONNET Michel Administrateur : COLLECTIVITES LOCALES représenté par PAUL Maryse né(e) GULGLIELMO Administrateur : BONDIL Philippe Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : JULIEN Jean-Paul
|
|
13/11/2011 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CL) représenté par BONDIL Marc Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CL) représenté par ESPOSITO Jean-Claude Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CL) représenté par DEJEAN Robert Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CL) représenté par ARCHILOQUE Alain Administrateur : BONDIL Philippe Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : JULIEN Jean-Paul
|
|
01/08/2014 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc Administrateur : BONDIL Philippe Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOUSQUET-CECCHI Carine né(e) BOUSQUET Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOXBERGER Robert Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : JULIEN Jean-Paul
|
|
13/01/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves Administrateur : BONDIL Philippe Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOUSQUET-CECCHI Carine né(e) BOUSQUET Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOXBERGER Robert Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : JULIEN Jean-Paul
|
|
14/10/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc Administrateur : TOURNON ET ASSOCIES (SARL) représenté par COLLOT Patrick Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOUSQUET-CECCHI Carine né(e) BOUSQUET Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOXBERGER Robert Commissaire aux comptes titulaire : AJC AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant : JULIEN CONSEIL AUDIT EXPERTISE (SARL)
|
|
06/04/2016 |
Modification survenue sur l'activité
|
|
15/06/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc Administrateur : TOURNON ET ASSOCIES (SARL) représenté par COLLOT Patrick Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOUSQUET-CECCHI Carine né(e) BOUSQUET Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOXBERGER Robert Commissaire aux comptes titulaire : VROMET Laurent Commissaire aux comptes suppléant : SOFIDAREC SOCIETE FIDUCIAIRE DROME ARDECHE DE REVISION ET D'EXPE RTISE COMPTABLE (SARL)
|
|
05/01/2018 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA ; Administrateur : SINGLE Fred ; Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BRUN Patricia né(e) PECORELLA ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOUSQUET-CECCHI Carine né(e) BOUSQUET ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BOXBERGER Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : VROMET Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : SOFIDAREC SOCIETE FIDUCIAIRE DROME ARDECHE DE REVISION ET D'EXPE RTISE COMPTABLE (SARL)
|
|
09/09/2020 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc ; Directeur général, Bénéficiaire Effectif : CHEVALY Pierre-Yves ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONDIL Marc ; Administrateur : BOUSQUET-CECCHI Carine, Lucile, Danielle né(e) BOUSQUET ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par DELORME Olivier, Gérard, Christian ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BLANCHARD Caroline ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERS (CTOEPL) représenté par BONNET Michel, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : VROMET Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : SOFIDAREC SOCIETE FIDUCIAIRE DROME ARDECHE DE REVISION ET D'EXPE RTISE COMPTABLE (SARL)
|
|
19/10/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONDIL Marc ; Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONDIL Marc ; Administrateur : BOUSQUET-CECCHI Carine, Lucile, Danielle ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSDELORME Olivier, Gérard, Christian ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBLANCHARD Caroline ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONNET Michel, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : Audit Plus
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|
18/11/2022 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président du conseil d\'administration, Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONDIL Marc ; Directeur général : CHEVALY Pierre-Yves ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONDIL Marc ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSDELORME Olivier, Gérard, Christian ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBLANCHARD Caroline ; Administrateur : COMMUNE DE MOUSTIERSBONNET Michel, Jean ; Administrateur : GAY Jean-François, Marius ; Commissaire aux comptes titulaire : Audit Plus
Hôtel de Ville 04360 Moustiers-Sainte-Marie |
|