DEPOTS DES COMPTES |
04/02/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
08/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
17/05/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 R DES JEUNEURS 75002 PARIS |
|
12/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
05/11/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
31/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
07/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
14/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
28/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
05/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
23/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
21/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
06/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
17/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
MODIFICATION |
01/01/1970 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Tejado Barcena, Federico ; nomination du Président : Gurria Dubernard, Jorge Christian
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
02/07/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 51 060 000,00 EUR
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
28/02/2009 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Sanchez, Philippe.
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
28/02/2009 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil d'administration partant : Burrows, Clifford Victor, Membre du conseil d'administration partant : Canterbury Iii, Joseph Feild, nomination du Membre du conseil d'administration : Williams, Rossann Jill, nomination du Membre du conseil d'administration : Coles, Martin Patrick.
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
25/03/2009 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil d'administration partant : Arango Garcia Urtiaga, Placido, Membre du conseil d'administration partant : Coles, Martin Patrick, nomination du Membre du conseil d'administration : Francia Romero, Enrique, nomination du Membre du conseil d'administration : Hendrix, William Holland.
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
29/10/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
26/11/2009 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Salafranca Yubero, Alvaro, nomination du Président : Sanchez, Philippe, Directeur général partant : Sanchez, Philippe, Membre du conseil d'administration partant : Moreno Garcia, Guillermo, Membre du conseil d'administration partant : Francia Romero, Enrique
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
18/04/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Sanchez, Philippe, nomination du Président : Hendrix, William Holland
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
12/08/2010 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Naylor, Robert
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
30/09/2010 |
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil d'administration partant : Williams, Rossann Jill, nomination du Membre du conseil d'administration : Naylor, Robert
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
02/03/2011 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Hendrix, William Holland, modification du Président Naylor, Robert, Membre du conseil d'administration partant : Hendrix, William Holland, nomination du Membre du conseil d'administration : Culver, John
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
17/10/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 89 060 000,00 EUR
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
09/04/2013 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Naylor, Robert, nomination du Président : Wubben, Franciscus Christianus, Membre du conseil d'administration partant : Sikes Jr, Eugène Mathis, Membre du conseil d'administration partant : Naylor, Robert, Membre du conseil d'administration partant : Culver, John
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
08/03/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Wubben, Franciscus Christianus ; nomination du Président : Thurston, Adrian
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
28/10/2018 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 60 705 961,00 EUR
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
28/02/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Thurston, Adrian ; nomination du Président : Tejado Barcena, Federico
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
19/01/2021 |
modification survenue sur la dénomination et le nom commercial
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
06/01/2022 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : F 2A FOURCADE AUDIT ASSOCIES
38 rue des Jeûneurs 75002 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
06/05/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Cessions de la société au mardi 06 mai 2008
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : Me Nathalie WELTI -CHETAIL Parc d'Affaires de Crécy 5 C Rue Claude Chappe 69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Origine du fond : Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 675000 EUR
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Tout Lyon du samedi 19 avril 2008
40 avenue Henri Barbusse 69100 Villeurbanne |
|
31/07/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au jeudi 31 juillet 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 70000 Euros.
Opposition : Au Mandataire SCP AVELINE & HELDT 20, rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance Cabinet CHEVALIER CASSAGNE SALABERT 42 Rue DE LISBONNE 75008 PARIS
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La semaine de l'Ile de France du mercredi 25 juin 2008
4 place Lyautey 78000 Versailles |
|
24/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au mercredi 24 septembre 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1 022 500, 00 Euroe
Opposition : Au Mandataire SCP AVELINE & HELDT 20, rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance Cabinet CHEVALIER CASSAGNE SALABERT 42 Rue DE LISBONNE 75008 PARIS
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La semaine de l'Ile de France du mercredi 25 juin 2008
4 place Lyautey 78000 Versailles |
|
28/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 28 septembre 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris 9 place Dauphine 75001 Paris pour la validité .
Origine du fond : Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 1000000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La loi du vendredi 12 septembre 2008
5-7 rue de la Roquette 75011 Paris |
|
25/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 25 août 2011
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : chez Maître Romuald Cohana, avocat au Barreau de Paris 22 rue du Général Foy 75008 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 580000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : La Loi du vendredi 12 août 2011
23 avenue de Wagram 75017 Paris |
|
01/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Cessions de la société au vendredi 01 mars 2013
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au Mandataire Me Etienne PIERI 55 RUE Paradis 13006 MARSEILLE pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 560000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Nouvelles Publications du vendredi 15 février 2013
12 rue Montgrand 13006 Marseille |
|
03/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 03 mars 2013
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Séquestre Juridique de l' Ordre des Avocats 9-11 place Dauphine 75053 Paris Louvre Rp Sp pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 900000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Loi du vendredi 22 février 2013
8/10-10 bis rue Norvins 75018 Paris |
|
07/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au mercredi 07 août 2013
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : ME FRANCK MICHEL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, 10 ALL Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 510000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La Semaine de l'Ile-de-France du mercredi 24 juillet 2013
19 rue de la Salle 78100 Saint-Germain-en-Laye |
|
21/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 21 avril 2015
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Auprès de Maître Sophie Bialobos, avocat à la Cour 11 rue Bailly 75003 Paris pour la validité.
Origine du fond : Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 450000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Publicateur Légal du mardi 14 avril 2015
8/10 avenue Delcassé et 37 rue de la Boetie 75008 Paris |
|
21/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mardi 21 avril 2015
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Auprès de Maître Sophie Bialobos, avocat à la Cour 11 rue Bailly 75003 Paris pour la validité.
Origine du fond : Droit au bail acquis par achat au prix stipulé de 450000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Publicateur Légal du mardi 14 avril 2015
8/10 avenue Delcassé et 37 rue de la Boetie 75008 Paris |
|