Liste des évènements de :
SCI VGL
-
Home
-
Bodacc
- 447510504
MODIFICATION |
22/10/2008 |
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Gérant et associé : VERGER Jean Pierre modification le 13 Octobre 2008. Associé : GESBERT Hervé en fonction le 13 Octobre 2008.
2 Bis rue Chappe Zone Industrielle des Garennes 78130 Les Mureaux |
|
09/09/2016 |
Modification du capital.
Capital : 1 620,00 EUR
|
|
05/09/2021 |
Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Liquidateur : VERGER Jean Pierre
2 bis Rue Chappe Zone Industrielle des Garennes 78130 Les Mureaux |
|
RADIATION |
07/09/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Radiation de la société au mardi 07 septembre 2021
2 bis Rue Chappe Zone Industrielle des Garennes 78130 Les Mureaux |
|
Voir la fiche Sirene de SCI VGL
Voir le rapport économique de SCI VGL
EPTING JAMES JEAN LOU ROGERS
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |