DEPOTS DES COMPTES |
29/05/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
27/02/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
03/05/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
75008 PARIS |
|
14/03/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 PL GABRIEL PERI 75008 PARIS |
|
13/02/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
18/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
22/04/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
30/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
27/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
05/01/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
19/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
04/04/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
28/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
31/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 place des Victoires 75001 Paris |
|
31/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 place des Victoires 75001 Paris |
|
MODIFICATION |
25/02/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Courcier, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LA TOUR COURCIER ASSOCIES
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
21/03/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 500 000,00 EUR
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
12/12/2013 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Astolfi, Pierre
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
15/01/2015 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Astolfi, Pierre
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
09/02/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Courcier, Christian, modification du Commissaire aux comptes titulaire LA TOUR COURCIER ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Berkman, William
14 place Gabriel Peri 75008 Paris |
|
11/07/2019 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
3 place des Victoires 75001 Paris |
|
13/08/2021 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 415 000,00 EUR
3 place des Victoires 75001 Paris |
|
16/11/2022 |
modification survenue sur la forme juridique et l\'administration
modification du Président Giannetti, Jérome ; modification du Directeur général Leclerc, Marc Philippe ; nomination du Directeur général : Astolfi, Pierre Daniel Henri
3 place des Victoires 75001 Paris |
|