DEPOTS DES COMPTES |
19/01/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
24/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
26/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
MODIFICATION |
09/09/2010 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : HLB SOFIDEEC, modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
3 rue de Londres 75009 Paris |
|
26/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Blot, Didier, nomination du Président : Laurent, Eric
3 rue de Londres 75009 Paris |
|
10/12/2014 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
25/01/2015 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Laurent, Eric, nomination du Président : Lanza, Olivier
104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
29/03/2015 |
modification survenue sur la dénomination et l'administration
Président partant : Lanza, Olivier, nomination du Président : Laurent, Eric
104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
28/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Laurent, Eric, nomination du Président : Frarier, Jordane, nomination du Directeur général : Trunde, Fabien
104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
22/04/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège
27 boulevard du Montparnasse 75014 Paris |
|
31/05/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
23/06/2017 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Trunde, Fabien, nomination du Directeur général : Le Rousic, Olivier
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
11/03/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Le Rousic, Olivier ; nomination du Directeur général : Trunde, Fabien
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
16/11/2018 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
27 boulevard du Montparnasse 75006 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
13/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 13 août 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : à l'adresse de la cessionnaire 54 56 rue Richer 75009 Paris pour la validité , à l'adresse de la cessionnaire 54 56 rue Richer 75009 Paris pour la correspondance .
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 70000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Quotidien juridique du jeudi 31 juillet 2008
54-56 rue Richer 75009 Paris |
|
02/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 02 novembre 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Maître Pierre LEMOGNE, Notaire associé 204 boulevard Voltaire 75011 Paris pour la validité .
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 45000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Journal spécial des sociétés françaises par actions du jeudi 09 octobre 2008
75 avenue de la République 75011 Paris |
|