DEPOTS DES COMPTES |
25/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
16/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
06/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
29/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
03/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
30/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
05/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
07/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
25/10/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
MODIFICATION |
24/06/2008 |
Départ d'un administrateur
Président directeur général : BILLIET Jean Pierre LouisAdministrateur : BILLIET Cédric. Administrateur : VANDERVLIET Marie Louise. Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE. Commissaire aux comptes suppléant : DE RUYFFELAERE Roger.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
24/06/2008 |
Départ d'un administrateur
Président directeur général : BILLIET Jean Pierre LouisAdministrateur : BILLIET Cédric. Administrateur : VANDERVLIET Marie Louise. Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE. Commissaire aux comptes suppléant : DE RUYFFELAERE Roger.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
24/06/2008 |
Changement d'administrateur
Président directeur général : BILLIET Jean Pierre LouisAdministrateur : BILLIET Cédric. Administrateur : VANDERVLIET Marie Louise. Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE. Commissaire aux comptes suppléant : DE RUYFFELAERE Roger.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
18/09/2008 |
Augmentation de capital
Président directeur général : BILLIET Jean Pierre Louis. Administrateur : BILLIET Cédric. Administrateur : VANDERVLIET Marie Louise. Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE. Commissaire aux comptes suppléant : DE RUYFFELAERE Roger.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
12/04/2012 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Billiet, Cédric, nomination de l'Administrateur : Malpel, Alain
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
08/03/2013 |
modification survenue sur la dénomination et l'administration
nomination de l'Administrateur : Billiet, Cédric
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
05/01/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
28/11/2018 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Vandervliet, nom d'usage : Billiet, Marie Louise
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
20/08/2020 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
29/03/2023 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE : Jugement d\'ouverture
Jugement d\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2021, désignant : mandataire judiciaire SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
14/05/2023 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE : Jugement prononçant
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|
17/05/2024 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE : Avis de dépôt
Dépôt de l\'état des créances
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.
4 rue de Bapaume 59000 Lille |
|