DEPOTS DES COMPTES |
02/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
21/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
14/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 R OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS |
|
24/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
15/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
16/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
29/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
21/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
24/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
26/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
16/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
07/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
02/09/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
30/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
MODIFICATION |
09/07/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 18 500 000,00 EUR
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
06/03/2009 |
modification survenue sur la dénomination
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
09/09/2009 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Colly, Frédéric
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
13/12/2009 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
20/09/2011 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET ROBIN-COFIDUREC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT SARL
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
04/04/2017 |
modification survenue sur la dénomination et le nom commercial
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
20/02/2019 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT SARL
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
13/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Campech, Jean-Pierre ; modification du Président Colly, Frédéric
16 rue Octave Feuillet 75116 Paris |
|
28/08/2022 |
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUESTà; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDITà; Président : GROUPE PARTEDIS
4 Rue Ferdinand de Lesseps 33700 Mérignac |
|
VENTE ET CESSION |
13/07/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Cessions de la société au dimanche 13 juillet 2008
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : ME YVES AUDHUY - 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 47000 AGEN
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 280574 Euros.
Type d'établissement : Ãtablissement secondaire
Journal : LE COURRIER FRANCAIS du vendredi 27 juin 2008
zac agen sud rue du Midi 47000 Agen |
|
14/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Cessions de la société au mardi 14 septembre 2010
Catégorie : Mise en activité d'une société suite à achat
Description : Mise en activité de la société
Opposition : AU FONDS VENDU 786, avenue du Général Leclerc 47000 Agen
Origine du fond : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 273250 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : La vie économique du mercredi 11 août 2010
786 avenue du Général Leclerc 47000 Agen |
|
07/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
Cessions de la société au dimanche 07 novembre 2010
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : ETUDE DE ME ANTHONY CHAPLAIS - HUISSIER DE JUSTICE - 14 RUE COLBERT 63000 CLERMONT FERRAND
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1 Euros.
Type d'établissement : Ãtablissement secondaire
Journal : LES PETITES AFFICHES du samedi 23 octobre 2010
24 rue Blériot Zone Industrielle du Brézet 63000 Clermont-Ferrand |
|
28/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÃON
Cessions de la société au dimanche 28 novembre 2010
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Opposition : Scp Jean-Louis Janicot Et Francis Millet 31, rue Lakanal BP 3242 03106 Montluçon
Origine du fond : acquis par achat au prix stipulé de 10009 Euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Les affiches de l'allier du jeudi 21 octobre 2010
23 rue François Villon 03100 Montluçon |
|
10/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
Cessions de la société au vendredi 10 août 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne physique (insertion provisoire)
Opposition : Scp Brillant-Binel & Cebron -72 Av.Charles de Gaulle - 81000 Albi
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 22000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : l'Echo du Tarn du jeudi 05 juillet 2012
lieu dit Laujol 81190 Sainte-Gemme |
|
10/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Cessions de la société au vendredi 10 août 2012
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Opposition : Fidal 23, rue Hubert Curien 87038 Limoges Cedex 1
Origine du fond : acquis par achat au prix stipulé de 20000 Euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : L'echo du jeudi 26 juillet 2012
10 rue Archimede Zone Artisanale Mapataud 87000 Limoges |
|
30/11/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Cessions de la société au vendredi 30 novembre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au siège du fonds vendu Carsac Aillac 24200 CARSAC AILLAC pour la validité et pour la correspondance Carsac Aillac 24200 CARSAC AILLAC
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 25300 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Courrier Français du vendredi 16 novembre 2012
Carsac Aillac 24200 Carsac Aillac |
|
04/12/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Cessions de la société au mardi 04 décembre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au siège du fonds 181 avenue Georges Pompidou Za la Ballastière 33500 Libourne pour la validité.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 53800,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du vendredi 16 novembre 2012
181 avenue G Pompidou Zi de la Ballastière - 33500 Libourne |
|
09/12/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Cessions de la société au dimanche 09 décembre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Ancs - accueil négoce chauffage sanitaire 2 boulevard de Linz, Sainte Marie sur Mer Za des Terres Jarries 44210 Pornic pour la validité.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 55400,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : ECHO DE L'OUEST & PAYS DE RETZ du vendredi 16 novembre 2012
2 boulevard de Linz, Sainte Marie sur Mer Za des Terres Jarries 44210 Pornic |
|
16/12/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Cessions de la société au dimanche 16 décembre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : au siège du fonds
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 30900 Euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Courrier de l'ouest du jeudi 15 novembre 2012
zac Impasse des Patureaux St Lambert des Levées 49400 Saint-Lambert-des-Levées |
|
24/02/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Cessions de la société au dimanche 24 février 2013
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : 16 rue Octave Feuillet 75116 Paris
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 77148 Euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : les petites affiches landaises du samedi 17 novembre 2012
1018 avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan |
|
24/04/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÃRIGUEUX
Cessions de la société au jeudi 24 avril 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Opposition : Au siège du fonds cédé Zae le Landry 24750 Boulazac
Origine du fond : acquis par achat au prix stipulé de 188579 Euros.
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
Journal : Courrier Français du vendredi 18 avril 2014
Zae le Landry 24750 Boulazac |
|
31/05/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au samedi 31 mai 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : MAFART Société par Actions Simplifiéeau capital de 1 400 000 eurosSiège social : 22 rue de Paris22000 - SAINT BRIEUC495 580 086 RCS SAINT BRIEUCAVIS DE PROJET DE FUSIONAux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 20 mai 2014, la société A
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
21/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au vendredi 21 janvier 2022
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Le délai des oppositions est de 10 jours àcompter de la publication . Acte en date du 14/12/2021 enregistré au SDE de Grasse le 22/12/2021 sous le numéro 2021 00020427, réf 0604P622021 A 03998 Adresse de l'ancien propriétaire: 1113 Route de PÃ
Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues àl'article L141-12 du Code de Commerce.
Origine du fond : siège et établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 212409.00 euros
Type d'établissement : siège et établissement principal
Journal : actu.fr du vendredi 14 janvier 2022
1113 Route de Pégomas 06370 Mouans-Sartoux |
|
17/02/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au jeudi 17 février 2022
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Description : Acte en date du 14/12/2021 enregistré au SDE de grasse le 22/12/2021 sous le numéro dossier 2021 00020427 réf 0604P622021 A 03998 Adresse de l'ancien propriétaire: 1113 Route de Pégomas 06370 Mouans-Sartoux
Opposition : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues àl'article L141-12 du Code de Commerce.
Origine du fond : établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 212409.00 euros
Type d'établissement : établissement secondaire
Journal : actu.fr du vendredi 14 janvier 2022
1113 Route de Pégomas 06370 Mouans-Sartoux |
|