DEPOTS DES COMPTES |
29/05/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
29/05/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
28/05/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
03/05/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
11/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
30/07/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
27/05/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
14/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
07/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
03/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
08/01/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
MODIFICATION |
03/01/2013 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
29/12/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
nomination du Président : SOPARTEX, modification du Gérant Lefebvre, LudovicCapital : 1 200 000,00 EUR
21 rue Luyot 59113 Seclin |
|
02/04/2017 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
02/05/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Lefebvre, nom d'usage : Pouard, Charlotte ; nomination du Directeur général : Lefebvre, Loïc
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
03/08/2021 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification du Président SOPARTEX représenté par CASTELIN Sophie nom d'usage : LEFEBVRE Adresse : 23 avenue du Président John Fitzgérald Kennedy 59170 Croix ; Directeur général partant : Lefebvre, Loïc ; nomination du Directeur général : HOMEINVEST
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|
03/03/2022 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Lefebvre, nom d'usage : Pouard, Charlotte ; nomination du Directeur général : CLP HOME
20 rue Luyot 59113 Seclin |
|