Liste des évènements de :
LES SOURCES
-
Home
-
Bodacc
- 479838344
MODIFICATION |
30/12/2008 |
Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
Gérant associé : JEAN Anne-Marie né(e) BARBE. Gérant associé : JEAN Gilbert.
43 rue Boussingault 84000 Avignon |
|
27/05/2010 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant associé : JEAN Gilbert
|
|
07/07/2020 |
Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Liquidateur : JEAN Gilbert
43 Rue Boussingault 84000 Avignon |
|
RADIATION |
28/07/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Radiation de la société au mardi 28 juillet 2020
43 Rue Boussingault 84000 Avignon |
|
Voir la fiche Sirene de LES SOURCES
Voir le rapport économique de LES SOURCES
VIDAL ELISABETH MARIE-PIERRE
MOULARD RENE ERNEST JOSEPH
ASS PARENTS ELEVES DE MASCLAT
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |