Liste des évènements de :
SCI TAMDEM
-
Home
-
Bodacc
- 484295936
MODIFICATION |
06/04/2011 |
Changement de composition des associés Changement de co-gérant
Co-gérant associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Claude Jean François Co-gérant associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Pierre Luc Olivier Associé indéfiniment responsable : MONTAGNE Dominique
Ferme de la Harelle 27640 Villiers-en-Désoeuvre |
|
28/08/2018 |
Modification de représentant.
Gérant Associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Claude Jean François modification le 24 Août 2018 ; Associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Pierre Luc Olivier modification le 24 Août 2018
|
|
28/09/2018 |
Cessation d'activité et dissolution de la société.
Liquidateur Associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Claude Jean François modification le 26 Septembre 2018 ; Associé indéfiniment responsable : GUILBAUD Pierre Luc Olivier modification le 24 Août 2018
|
|
Voir la fiche Sirene de SCI TAMDEM
Voir le rapport économique de SCI TAMDEM
SCI DE LA COUR DES JARDINS
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |