IMMATRICULATION |
01/06/2012 |
L'acquisition, l'aliénation, la vente en l'état futur d'achèvement, la gestion, l'exploitation, la donation et la prise a bail de biens immeubles, les transactions en biens immeubles, les négociations et la mise en oeuvre de projets immobiliers, le développement et l'exploitation Desdits projets, ainsi que toutes opérations s'y rapportant.
Président : Van Duren, Henricus, Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATVIES SOCIALES ET COMPTABLES.
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
23/01/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 place Vendome 75001 Paris |
|
03/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
203 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
|
05/02/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
203 R DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS |
|
28/03/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
203 R DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS |
|
20/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
18/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
27/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
07/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
27/04/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
19/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
MODIFICATION |
27/06/2008 |
modification survenue sur l'adresse du siège
203 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris |
|
17/06/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Van Duren, Henricus, nomination du Président : Den Hartog, Arie Willem
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
03/11/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Den Hartog, Arie Willem, nomination du Président : Vink, Hendricus Adrianus Theodorus
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
26/05/2017 |
Dissolution de la société
Président partant : Vink, Hendricus Adrianus Theodorus, nomination du Liquidateur : Multi-Veste 66 B.V., Commissaire aux comptes titulaire partant : Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes suppléant partant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATVIES SOCIALES ET COMPTABLES
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|
RADIATION |
05/01/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au vendredi 05 janvier 2018
78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris |
|