DEPOTS DES COMPTES |
25/03/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
25/03/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
22/04/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
12/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
12/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
27/03/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
03/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
18/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
05/04/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
05/01/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
27/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
30/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
25/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d\'Olonne |
|
MODIFICATION |
31/07/2010 |
Changement de gérant
Gérant : POLETTI Bruno Gérant : LAURENCE Patricia
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
02/03/2011 |
Démission de gérant
Gérant : POLETTI Bruno
17 Promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
18/07/2017 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Talon, Sonia
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
10/06/2018 |
modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège et l'administration
modification du Président Poletti, Bruno ; Gérant partant : Talon, Sonia ; nomination du Commissaire aux comptes : SOREC AUDIT
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
21/06/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Poletti, Bruno ; nomination du Président : BAM ; nomination du Directeur général : Couillaud, Olivier
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
25/06/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : BAM ; nomination du Président : HOLDING OLONNE ; Directeur général partant : Couillaud, Olivier
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d'Olonne |
|
23/07/2023 |
modification survenue sur l\'administration
Président partant : HOLDING OLONNE ; nomination du Président : BAM
17 promenade Lafargue 85100 Les Sables-d\'Olonne |
|