IMMATRICULATION |
10/05/2016 |
Prestations de services pour les entreprises dans les domaines des médias et de la communication comportant un degré technique important par le biais de différents supports.
Gérant : Cordes, Ulrich August Heinrich, Gérant : Daudruy, Florent, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves.
rue des Frères Lumières, Zac du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil |
|
DEPOTS DES COMPTES |
28/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BÃTHUNE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue du Docteur-Schaffner, 62221 Noyelles-sous-Lens |
|
17/06/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
RUE du docteur Schaffner 62221 Noyelles-sous-Lens |
|
11/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière Zone d'Activités Commerciales du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil |
|
28/11/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière Zone d'Activités Commerciales du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil |
|
12/11/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière Zone d'Activités Commerciales du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil |
|
30/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil |
|
21/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil |
|
15/12/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue des Frères Lumière 62880 Vendin-le-Vieil |
|
05/01/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
12/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
11/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
10/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
12/09/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
23/03/2008 |
modification sur l'administration, le 14/01/2008
changement de gérant, partant : MILCENT (Hervé), gérant associé unique ; nouveau : BUCH (Rolf), gérant.
rue du Docteur-Schaffner 62221 Noyelles-sous-Lens |
|
03/07/2008 |
changement de dénomination : ancienne : ASF4 ; nouvelle : ASE-ARVATO STRATEGIE & EXPERTISES et ajout d'un sigle : ASE ; date d'effet : 23/05/2008
rue du Docteur-Schaffner 62221 Noyelles-sous-Lens |
|
03/09/2009 |
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
rue des Frères Lumière Zone d'Activités Commerciales du Bois Rigault Nord 62880 Vendin-le-Vieil |
|
27/10/2010 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : BUCH Rolf Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
|
|
02/03/2012 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : BUCH Rolf Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
|
|
07/02/2013 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : CORDES Ulrich, August, Heinrich Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
|
|
27/01/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : CORDES Ulrich, August, Heinrich Gérant : DAUDRUY Florent Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
|
|
04/06/2019 |
modification survenue sur la dénomination et le sigle
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
05/11/2019 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Duron, Jérôme
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
09/04/2020 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Berlow, Stéphane
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
17/02/2022 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 10 900 000,00 EUR
21-23 rue de Vienne 75008 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
18/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 18 avril 2019
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Adresse de l'ancien propriétaire : 21-23 rue de Vienne 75008 Paris Date de l'acte : 31/12/2018 Enregistré le 09/01/2019 au service départemental de l'enregistrement Paris St Lazare Dossier 201900008155 référence 7564P61 2019 A 03126 Les oppositions s
Opposition : au fonds vendu 23 rue de Vienne 75008 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 300000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : La Loi du vendredi 12 avril 2019
23 rue de Vienne 75008 Paris |
|