DEPOTS DES COMPTES |
21/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
30/07/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
21/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
01/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
04/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
20/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
13/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
19/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
06/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
25/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
18/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
24/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
23 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues |
|
10/09/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
23 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues |
|
28/10/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
23 parc de l\'Aérodrome 59910 Bondues |
|
MODIFICATION |
29/10/2008 |
Changement de commissaire aux comptes
Président de la société : GEORGES Nicolas. Commissaire aux comptes titulaire : CTN FRANCE. Commissaire aux comptes suppléant : SION Henry Luc.
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
21/02/2010 |
Augmentation de capital
Président de la société : GEORGES Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : CTN FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : SION Henry Luc
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
01/08/2013 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes suppléant Sion, Henry Luc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Rifflart, Hugues
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
19/03/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
06/04/2017 |
modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général Georges, Nicolas, modification du Directeur général Georges, Nicolas, nomination du Directeur général délégué : Debaets, Michel
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
07/10/2018 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Président partant : Beauchamps, Philippe ; nomination du Président : RAMERY représenté par BEAUCHAMPS Philippe Adresse : 740 rue du Bac 59193 Erquinghem-Lys
35 quai du Wault 59000 Lille |
|
22/09/2019 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : CTN FRANCE ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AEQUITAS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rifflart, Hugues ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Darrousez, Jean-François
23 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues |
|
22/11/2020 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
modification du Président RAMERY représenté par , THIEBAUT Christophe Adresse : 740 rue du Bac 59193 Erquinghem-Lys ; Directeur général partant : Georges, Nicolas
23 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues |
|
20/01/2022 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général délégué : Gibello-Meto, Laurent
23 parc de l'Aérodrome 59910 Bondues |
|