Liste des évènements de :
SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS HERNANDEZ
-
Home
-
Bodacc
- 488423690
MODIFICATION |
23/01/2008 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité de l'établissement principal.
Président : HERNANDEZ Bernard Joachim modification le 09 Janvier 2008. Directeur général : HERNANDEZ Edmée Marie Thérèse modification le 09 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : OCCELLI Jean Louis en fonction le 09 Janvier 2008. Commissaire aux comptes titulaire : MALENGE Pierre en fonction le 09 Janvier 2008.
|
|
03/03/2009 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Associé gérant : HERNANDEZ Bernard Joachim modification le 19 Février 2009. Associé gérant : HERNANDEZ Edmée Marie Thérèse modification le 19 Février 2009. Associé : HERNANDEZ Bruno Joaquin en fonction le 19 Février 2009. Associé : HERNANDEZ Virginie Nathalie en fonction le 19 Février 2009. Associé : HERNANDEZ Pauline Edmée en fonction le 19 Février 2009.
|
|
25/01/2011 |
Modification du capital.
Capital : 10 090 824,00 EUR
|
|
04/12/2015 |
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Gérant Associé : HERNANDEZ Bernard Joachim modification le 19 Février 2009 Gérant Associé : HERNANDEZ Bruno Joaquin modification le 27 Novembre 2015 Associé : HERNANDEZ Virginie Nathalie en fonction le 19 Février 2009 Associé : HERNANDEZ Pauline Edmée en fonction le 19 Février 2009
126 boulevard Gambetta Castel El Sol 06000 Nice |
|
09/02/2018 |
Modification de représentant.
Gérant Associé : HERNANDEZ Bernard Joachim modification le 19 Février 2009 ; Gérant Associé : HERNANDEZ Bruno Joaquin modification le 27 Novembre 2015 ; Associé : HERNANDEZ Virginie Nathalie en fonction le 19 Février 2009 ; Gérant Associé : HERNANDEZ Pauline Edmée modification le 07 Février 2018
|
|
Voir la fiche Sirene de SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS HERNANDEZ
Voir le rapport économique de SOCIETE DE GESTION DE PARTICIPATIONS HERNANDEZ
HERMES TRADE 3 ASSOCIATED
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |