DEPOTS DES COMPTES |
07/02/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34-36 R LAURISTON 75016 PARIS |
|
07/02/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34-36 R LAURISTON 75016 PARIS |
|
07/02/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34-36 R LAURISTON 75016 PARIS |
|
06/02/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34/36 rue Lauriston 75016 Paris |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34/36 rue Lauriston 75016 Paris |
|
03/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
39 avenue Victor Hugo 75116 Paris |
|
05/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
39 avenue Victor Hugo 75116 Paris |
|
21/06/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
39 avenue Victor Hugo 75116 Paris |
|
31/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
39 avenue Victor Hugo 75116 Paris |
|
12/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34/36 rue Lauriston 75016 Paris |
|
MODIFICATION |
31/07/2008 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Valenti, Alessandro, nomination du Responsable en France : Pierazzoli, Maria Grazia
A L ETRANGER |
|
06/03/2009 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Fenzi, Gherardo, nomination du Responsable en France : Croci, Gianluca.
A L ETRANGER |
|
13/10/2010 |
modification survenue sur l'administration
Responsable a l'étranger partant : Hooks, John Anthony, nomination du Responsable a l'étranger : Proli, Livio Paolo
|
|
14/04/2011 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Bonello, Massimo, Responsable en France partant : Pierazzoli, Maria Grazia, Responsable en France partant : Croci, Gianluca, nomination du Responsable en France : Gambillara, Davide, modification du Responsable en France et à l'étranger Proli, Livio Paolo
|
|
28/09/2012 |
modification survenue sur le nom commercial et l'adresse de l'établissement
|
|
15/03/2013 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Gambillara, Davide
|
|
16/05/2013 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Responsable en France : Croci, Gianluca
|
|
29/04/2014 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Croci, Gianluca
|
|
16/07/2019 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France et à l'étranger partant : Proli, Livio Paolo ; nomination du Responsable en France et à l'étranger : Marsocci, Giuseppe
|
|
08/07/2022 |
modification survenue sur l'adresse de l'établissement
|
|
VENTE ET CESSION |
18/04/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 18 avril 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Cédex 01 pour la validité.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 7500000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Affiches Parisiennes du vendredi 06 avril 2012
chaussée 2 Avenue de Montaigne Rez De 75008 Paris |
|
17/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Cessions de la société au mercredi 17 octobre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au Mandataire Me Alain COUARD, LEAGA JURIS, Le Plein Ouest B, 1 rue Albert COHEN, 13016 MARSEILLE pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 3400000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Nouvelles Publications du vendredi 05 octobre 2012
21 rue Grignan 13006 Marseille |
|
15/11/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au jeudi 15 novembre 2012
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au Mandataire Maître LOPRESTI Michel 19 rue de Jonquières 06110 LE CANNET pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 55000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : L'Avenir Côte d'Azur du vendredi 26 octobre 2012
42-43 boulevard de la Croisette 06400 Cannes |
|
28/01/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au mardi 28 janvier 2014
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : chez Maître TREIBER Gérard, Huissier de Justice, 1 rue du Châtaignier 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 610729, 78 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Petites Affiches du jeudi 09 janvier 2014
42 /43 Boulevard de la Croisette 06400 Cannes |
|
14/02/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Cessions de la société au vendredi 14 février 2014
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : chez Maître TREIBER Gérard, Huissier de Justice, 1 rue du Châtaignier 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 610729, 78 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Petites Affiches du jeudi 09 janvier 2014
42 /43 Boulevard de la Croisette 06400 Cannes |
|
09/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au mardi 09 août 2016
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : - Acte ssp en date du 26/07/2016 enregistré à SIE VERSAILLES SUD LE 02/08/2016 Bordereau 2016/1356 case 10. Domicile cédant : Via borgonuovo 11 Cap 20121 MILAN (ITALIE). Domicile cessionnaire 8 RUE de Port Mahon 75002 PARIS. Délai pour les opposition
Opposition : ETUDE DE ME GILLES BORNECQUE WINANCY Huissier de justice 15 passage du marquis de la londe 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 1 Euros
Type d'établissement : Etablissement complémentaire
rue du Président Kennedy Centre Commercial One Nation Locaux 115 et 116 78340 les Clayes-sous-Bois |
|