DEPOTS DES COMPTES |
10/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
18/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
27/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 R DES PYRAMIDES 75001 PARIS |
|
20/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
09/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
08/04/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
22/05/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
15/04/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
12/04/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
21/04/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
09/03/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
24/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
13/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
148-152 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt |
|
24/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
148-152 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt |
|
07/05/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt |
|
MODIFICATION |
03/04/2008 |
Texte de la publication: RCS Paris B492383963. RC 06-B19570. NEOELECTRA BIOS. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Capital : 37 000 euros. Adresse du siège social : 29 R DES PYRAMIDES 75001 PARIS. Commentaires : modification surve
29 R DES PYRAMIDES 75001 PARIS |
|
22/06/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Brière, Philippe
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
13/12/2011 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Brière, Philippe, nomination du Directeur général : Guillet, Stéphane
29 rue des Pyramides 75001 Paris |
|
22/08/2012 |
modification survenue sur l'adresse du siège
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
08/05/2013 |
modification survenue sur la dénomination
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
28/01/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Chalot, Jean-Christophe, nomination du Président : TARANIS ENERGY
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
18/12/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Guillet, Stéphane
16 rue Gaillon 75002 Paris |
|
03/11/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : IDEX INDUSTRIES ; Commissaire aux comptes titulaire : VACHON & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EAC.EXPERTISE AUDIT CONSEIL
148-152 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt |
|
24/06/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : IDEX INDUSTRIESà; Directeur général : SAVANIER Didierà; Commissaire aux comptes titulaire : VACHON & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : EAC.EXPERTISE AUDIT CONSEIL
148-152 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt |
|
25/09/2022 |
transfert du siège social.
18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt |
|
08/02/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : IDEX INDUSTRIES ; Directeur général : LEROY Tony Marcel André Gaston ; Commissaire aux comptes titulaire : VACHON & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EAC.EXPERTISE AUDIT CONSEIL
18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt |
|
17/10/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : IDEX INDUSTRIES ; Commissaire aux comptes titulaire : VACHON & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EAC.EXPERTISE AUDIT CONSEIL
18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt |
|
21/04/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : IDEX INDUSTRIES ; Commissaire aux comptes titulaire : VACHON & CO
18-20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt |
|