DEPOTS DES COMPTES |
12/05/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
12/05/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
12/05/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
16/01/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
16/01/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
25/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
10/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
22/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 Rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
10/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 Rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
MODIFICATION |
03/04/2013 |
Modification de représentant.
Président : GROUPE NEUBAUER représenté par NEUBAUER Eric modification le 25 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ROSSIGNOL Pierre Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE en fonction le 25 Mars 2013
|
|
04/09/2015 |
Modification du capital.
Capital : 1 000 000,00 EUR
|
|
07/09/2018 |
Modification de représentant.
Président : GROUPE NEUBAUER représenté par NEUBAUER Eric modification le 25 Mars 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS en fonction le 05 Septembre 2018
|
|
16/09/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : GROUPE NEUBAUER ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS
3 Rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
19/07/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : GROUPE NEUBAUER ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM FRANCE
3 Rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt |
|
VENTE ET CESSION |
13/02/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 13 février 2008
Catégorie : Apport d'un établissement secondaire/complémentaire (personne morale, uniquement)
Description : date d'effet : 10 janvier 2008
Opposition : Séquestre juridique de l'ordre des avocats à la Cour de Paris, 11 place Dauphine 75001 Paris.
Origine du fond : Fonds secondaire acquis par cession au prix stipulé de 1 731 720 euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Les Annonces de la Seine du lundi 14 janvier 2008
99-101 boulevard de Grenelle 75015 Paris |
|
14/04/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au jeudi 14 avril 2016
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : - Acte sous seing privé du 15/03/2016- Enregistré au SIE D'Issy-les-Moulineaux le 23/03/2016 Bordereau N°2016/396 Case N°17- Indication du délai pour les oppositions: 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC- Adresse du cédant: 18 rue He
Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SCP A&A représenté par Maître METAIS Nathalie 15 rue du Louvre 75001 PARIS
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 10000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
3 rue Gallieni 92100 Boulogne Billancourt |
|