Liste des évènements de :
THE ALLEN GROUPE SARL
-
Home
-
Bodacc
- 494497506
DEPOTS DES COMPTES |
30/11/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 R DE RICHELIEU 75001 PARIS |
|
10/01/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 R DE RICHELIEU 75001 PARIS |
|
10/01/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 R DE RICHELIEU 75001 PARIS |
|
31/01/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
24/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
26/11/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
08/12/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
15/12/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
MODIFICATION |
26/08/2010 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Parnis, John
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
21/02/2012 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
25/02/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
02/06/2023 |
modification survenue sur la forme juridique et l\'administration
nomination du Président : JP CONSULTING ; Gérant partant : Gattlen, Pierre André ; Gérant partant : Parnis, John
41 rue de Richelieu 75001 Paris |
|
Voir la fiche Sirene de THE ALLEN GROUPE SARL
Voir le rapport économique de THE ALLEN GROUPE SARL
GARCIA GARCIA-GOUARD YANN
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |