IMMATRICULATION |
12/02/2016 |
Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT Philippe Président : WARDMAN Mark, Andrew Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
21/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
04/01/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
21/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
10/04/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
11/03/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
30/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
19/02/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
190 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France |
|
04/01/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zac de la Demi Lune 95700 Roissy-en-France |
|
21/04/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Zac de la Demi Lune 95700 Roissy-en-France |
|
MODIFICATION |
30/11/2008 |
Modification du capital.
Capital : 1 000 000,00 EUR
|
|
18/02/2009 |
Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
|
|
25/11/2009 |
Modification du capital.
Capital : 2 000 000,00 EUR
|
|
17/02/2011 |
Modification du capital.
Capital : 3 000 000,00 EUR
|
|
29/08/2012 |
Modification du capital.
Capital : 3 925 000,00 EUR
|
|
30/09/2013 |
Modification du capital.
Capital : 4 425 000,00 EUR
|
|
02/05/2014 |
Modification du capital.
Capital : 5 425 000,00 EUR
|
|
20/05/2014 |
Modification de représentant.
Président : MELIN Jean Claude Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT Philippe en fonction le 12 Mai 2014
|
|
29/08/2014 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT Philippe en fonction le 12 Mai 2014 Président : WARDMAN Mark, Andrew en fonction le 21 Août 2014
|
|
10/02/2015 |
Modification du capital.
Capital : 6 925 000,00 EUR
|
|
25/09/2015 |
Modification du capital.
Capital : 10 425 000,00 EUR
|
|
31/10/2017 |
Modification du capital.
Capital : 17 925 000,00 EUR
|
|
13/09/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Wardman, Mark Andrew ; nomination du Président : Chaplin, Bruce
14 rue Ernst Psichari 75007 Paris |
|
13/10/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Chaplin, Bruce ; nomination du Président : Riber Knudsen, Thomas
14 rue Ernst Psichari 75007 Paris |
|