Liste des évènements de :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS LES ABEILLES
-
Home
-
Bodacc
- 499708915
MODIFICATION |
05/02/2009 |
Changement de co-gérant
Co-gérant associé indéfiniment responsable : BATON Delphine Charlotte Mauricette. Co-gérant associé indéfiniment responsable : LAGARDE Isabelle Jacqueline.
13 rue du Commerce 37320 Saint-Branchs |
|
23/09/2011 |
Modification de représentant.
Cogérant associé indéfiniment responsable : BATON Delphine Charlotte Mauricette Cogérant associé indéfiniment responsable : LAGARDE Isabelle Jacqueline Cogérant associé indéfiniment responsable : STOCK Véronique Jacqueline en fonction le 15 Septembre 2011
|
|
21/11/2017 |
modification survenue sur l'administration
modification du Gérant associé indéfiniment responsable Baton, nom d'usage : Bernier, Delphine Charlotte Mauricette, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Beaudet, Jean-Marc Luc, nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : Chauvin, nom d'usage : Alibrand, Floriane Virginie, Co-gérant et associé indéfiniment responsable partant : Lagarde, Isabelle Jacqueline, Co-gérant et associé indéfiniment responsable partant : Stock, Veronique Jacqueline
13 rue du Commerce 37320 Saint-Branchs |
|
07/12/2018 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
2 bis rue de la Poste 37320 Saint-Branchs |
|
02/06/2022 |
modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Gérant associé indéfiniment responsable partant : Beaudet, Jean-Marc LucCapital : 400,00 EUR
2 bis rue de la Poste 37320 Saint-Branchs |
|
Voir la fiche Sirene de SOCIETE CIVILE DE MOYENS LES ABEILLES
Voir le rapport économique de SOCIETE CIVILE DE MOYENS LES ABEILLES
JUNCKER GUILLAUME ETIENNE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |