CREATION |
12/03/2008 |
Rénovation, modernisation, entretien, assistance et dépannage d'ascenseurs.
Gérant(e) : PASDELOUP Stéphane.
20 rue de la Grande Haie Zone Industrielle 77130 Montereau Fault Yonne |
|
IMMATRICULATION |
07/12/2010 |
Gérant : PEREA Manuel
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
28/01/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue de la Grande Haie Zone Industrielle 77130 Montereau-Fault-Yonne |
|
28/01/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue de la Grande Haie Zone Industrielle 77130 Montereau-Fault-Yonne |
|
21/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 bis rue du Moulin de Montgermont 77310 Boissise-le-Roi |
|
02/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10 rue Francisco Ferrer 94200 Ivry-sur-Seine |
|
21/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
10 rue Francisco Ferrer 94200 Ivry-sur-Seine |
|
18/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de Montchavant 77250 Ãcuelles |
|
MODIFICATION |
09/07/2009 |
Nomination de co-gérant
Co-gérant : PASDELOUP Stéphane. Co-gérant : PEREA Juan.
20 rue de la Grande Haie Zone Industrielle 77130 Montereau-Fault-Yonne |
|
08/08/2010 |
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création Démission de cogérant
Gérant : PASDELOUP Stéphane
7 bis rue du Moulin de Montgermont 77310 Boissise-le-Roi |
|
20/05/2011 |
Modification du capital.
Capital : 100 000,00 EUR
|
|
12/03/2013 |
Modification de représentant.
Gérant : PEREA Manuel en fonction le 19 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : LENOIR Florence en fonction le 04 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : UNEXCO SARL en fonction le 04 Mars 2013
|
|
02/03/2014 |
Modification de la dénomination. Modification du sigle.
|
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
02/05/2014 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Jugement d'ouverture
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Me Marchier Michel 53 Rue Saint-Merry BP 18 77300 Fontainebleau mandataire judiciaire SCP Coudray-Ancel représentée par Me Coudray Yves 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
7 rue de Montchavant 77250 Ãcuelles |
|
17/07/2014 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Jugement prononçant
Jugement de conversion en liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Coudray-Ancel représentée par Me Coudray Yves 50 Boulevard Aristide Briand 77000 Melun.
7 rue de Montchavant 77250 Ãcuelles |
|
17/07/2014 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Extrait de jugement
Jugement arrêtant un plan de cession
Jugement arrêtant le plan de cession.
7 rue de Montchavant 77250 Ãcuelles |
|
06/03/2019 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Avis de dépôt
Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
7 rue De Montchavant Ãcuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne |
|
17/03/2019 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Avis de dépôt
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
7 rue de Montchavant Ãcuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne |
|
20/03/2020 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN : Jugement de clôture
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
7 rue de Montchavant Ãcuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne |
| RADIATION |
15/03/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Radiation de la société au dimanche 15 mars 2020
7 Rue de Montchavant Ãcuelles 77250 Moret Loing et Orvanne |
| VENTE ET CESSION |
14/03/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Cessions de la société au vendredi 14 mars 2014
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance FAIN ASCENSEURS FRANCE 9 Rue LENOTRE 95190 GOUSSAINVILLE
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 605920 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Parisien du samedi 01 mars 2014
7 rue de Montchavant 77250 Ãcuelles |
|