IMMATRICULATION |
11/01/2008 |
Conseil assistance équipement de la restauration collective.
Président : MARTIN Christian. Commissaire aux comptes titulaire : MARSAULT Hugues. Commissaire aux comptes suppléant : LERAY François .
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
20/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
20/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
20/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
20/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
12/02/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
21/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
09/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
15/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
13/12/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
MODIFICATION |
27/01/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Martin, Christian, nomination du Président : Bouclet, Christine
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
13/01/2013 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Leray, François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Simonet, Philippe
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
04/01/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président Bouclet, Christine, Commissaire aux comptes suppléant partant : Simonet, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BSR AUDIT
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
13/01/2021 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Martin, Christian ; nomination du Président : Assaad, nom d'usage : Mahdjoub-Assaad, Maher
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|
18/01/2022 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
60-62 avenue Henri Martin 75016 Paris |
|