IMMATRICULATION |
04/01/2008 |
La location longue durée de véhicules motorisés tourismes ou utilitaires neufs ou d'occasion sans chauffeur l'achat la revente des véhicules motorisés achetés pour son compte ou pour le compte de tiers
Président : LEASECOM GROUP, Commissaire aux comptes titulaire : MOORE STEPHENS SYC, Commissaire aux comptes suppléant : SYC AUDIT. .
35 quai Andre Citroen 75015 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
03/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai Andre Citroen 75015 Paris |
|
10/09/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
19/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 QU ANDRE CITROEN 75015 PARIS |
|
02/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
28/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
19/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
14/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
22/06/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
21/06/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 rue Leblanc 75015 Paris |
|
05/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 rue Leblanc 75015 Paris |
|
24/06/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 rue Leblanc 75015 Paris |
|
02/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 rue Leblanc 75015 Paris |
|
MODIFICATION |
30/12/2010 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : LEASECOM GROUP représentée par FINANCIERE MARGUERITTE SAS 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS RCS PARIS 410 633 127DESPLACES, Laurent, Adresse : 127 rue de la Faisanderie 75116 Paris, nomination du Président : Loury, Jean-Pierre Georges, nomination du Directeur général : FINANCIERE MARGUERITTE, nomination du Directeur général délégué : SAFRAN
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
18/11/2011 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 900 000,00 EUR
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
14/08/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : FINANCIERE MARGUERITTE, Directeur général délégué partant : SAFRAN
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
15/12/2013 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire SYC, modification du Commissaire aux comptes suppléant M.B.V. ET ASSOCIES
35 quai André Citroën 75015 Paris |
|
28/02/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
19 rue Leblanc Immeuble le Ponant 75015 Paris |
|
19/06/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Loury, Jean-Pierre Georges, nomination du Président : Kerharo, Pierre
19 rue Leblanc Immeuble le Ponant 75015 Paris |
|
10/04/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Kerharo, Pierre ; nomination du Président : FinTake Group
19 rue Leblanc Immeuble le Ponant 75015 Paris |
|
10/05/2020 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
19 rue Leblanc Immeuble le Ponant 75015 Paris |
|
RADIATION |
11/08/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au mardi 11 août 2020
19 rue Leblanc Immeuble le Ponant 75015 Paris |
| VENTE ET CESSION |
03/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Cessions de la société au vendredi 03 juin 2011
Catégorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation
Opposition : Validité : A la société d'avocats Quincy Requin & Associés, 17 Avenue Charles de Gaulle 69370 Saint Didier au Mont d'Or et correspondance : Au Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats de Paris, 11 Place Dauphine 75053 Paris Cédex 01
Origine du fond : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 78897.51 EUR
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Tout Lyon du samedi 28 mai 2011
325 et 350 rue des Frères Voisin Zone d'Activité Commerciale du Chapotin 69970 Chaponnay |
|