IMMATRICULATION |
02/04/2008 |
La gestion d'un réseau de détaillants sur le territoire français de la France métropolitaine et/ou de tout autre pays membre de l'union européenne. La distribution de produits et de solutions de dématérialisation appliquées à toutes formes de produits et de services
Gérant : Calmo, Michel, Gérant : Ramalingom, Philippe. .
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
07/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
14/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 BD MALESHERBES 75008 PARIS |
|
26/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
15/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
31/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
27/05/2010 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VIZZAVONA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Berthou, Benoît
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
27/05/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 5 200,00 EUR
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
27/05/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration
modification du Président Ramalingom, Philippe, modification du Directeur général Calmo, MichelCapital : 125 000,00 EUR
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
31/01/2012 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 50 000,00 EUR
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
18/12/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Calmo, Michel
19 boulevard Malesherbes 75008 Paris |
|
12/07/2018 |
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal ; OBJET DE LA FORMALITE : Transfert de siège origine hors ressort sans maintien d'activité à l'ancien, à compter du 22/12/2017 : Ancienne adresse : 19 boulevard Malesherbes 75008 Paris ; Nouvelle adresse siège & principal : Fonds Boisneuf - Voie Verte - Immeuble Samoa - ZI de Jarry 97122 Baie Mahault - anciennement éts secondaire avec début d'exploitation au 02/11/2008 ; Ann lég : Le Probant en date du 26/01/2018
Fonds Boisneuf Voie Verte - Immeuble Samoa - ZI de Jarry 97122 Baie Mahault |
|
21/12/2018 |
Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2014 : Partant : CABINET VIZZAVONA (SAS), Commissaire aux comptes titulaire ; Nouveau : AUDIT B
Président : RAMALINGOM Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT BUGEAUD (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BERTHOU Benoît
|
|