Liste des évènements de :
SCI HELIADES
-
Home
-
Bodacc
- 505393199
IMMATRICULATION |
01/08/2008 |
acquisition, gestion, administration par bail ou autrement de tous immeubles de toute nature
Co-gérant associé indéfiniment responsable : HERMELINE Frank Robert Maurice. Co-gérant associé indéfiniment responsable : TENDRON Karine.
7 rue de la Sardane 66430 Bompas |
|
MODIFICATION |
02/07/2010 |
Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
Co-gérant associé indéfiniment responsable : HERMELINE Frank Robert Maurice Co-gérant associé indéfiniment responsable : TENDRON Karine
2 route de Nyls 66680 Canohès |
|
11/03/2021 |
Cessation d'activité de la société. Dissolution de la société. Modification de l'administration.
TENDRON Karine nom d'usage : TENDRON n'est plus gérant. TENDRON Karine nom d'usage : TENDRON devient liquidateur. HERMELINE Frank Robert Maurice nom d'usage : HERMELINE n'est plus gérant
|
|
RADIATION |
25/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
Radiation de la société au jeudi 25 mars 2021
2 Route De Nyls 66680 Canohès |
|
Voir la fiche Sirene de SCI HELIADES
Voir le rapport économique de SCI HELIADES
COLOMB KAREN JOSETTE NICOLE
LES FOLIE'S IMMERCURIENNES
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |