CREATION |
30/03/2009 |
Prise de participations par tous moyens directement ou indirectement
Gérant(e) : LORZ Stéphane.
6 route de Guerry 18000 Bourges |
|
IMMATRICULATION |
01/04/2009 |
Prise de participations par tous moyens directement ou indirectement
Gérant(e) : LORZ Stéphane.
6 route de Guerry 18000 Bourges |
|
DEPOTS DES COMPTES |
21/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 route de Guerry 18000 Bourges |
|
05/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 route de Guerry 18000 Bourges |
|
MODIFICATION |
14/06/2013 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : MUSARD Cécile, Yvonne, Eliane né(e) NOYAT
|
|
26/11/2015 |
Dissolution de la société, cessation d'activité de la société
Liquidateur : MUSARD Cécile, Yvonne, Eliane né(e) NOYAT
6 route de Guerry 18000 Bourges |
|
Voir la fiche Sirene de
Voir le rapport économique de
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA REGION AUVERGNE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE DANSE
POUTIER DAMIEN CHARLES HENRI
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |