Liste des évènements de :
SCI DES AIGUILLES DU MORVAN
-
Home
-
Bodacc
- 513879999
CREATION |
23/07/2009 |
Acquisition mise en valeur transformation construction aménagement administration location de tous biens immobiliers et toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Gérant associé : CHAUVIN Georges Antoine Louis Gérant associé : BOUSSARD Philippe Gérant associé : ROYER Sébastien Bernard-Henri André Gérant associé : COLIN David Pierre
la Croix Chevalier 71440 Saint-Vincent-en-Bresse |
|
IMMATRICULATION |
03/07/2009 |
Acquisition mise en valeur transformation construction aménagement administration location de tous biens immobiliers et toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Gérant associé : CHAUVIN Georges Antoine Louis Gérant associé : BOUSSARD Philippe Gérant associé : ROYER Sébastien Bernard-Henri André Gérant associé : COLIN David Pierre
la Croix Chevalier 71440 Saint-Vincent-en-Bresse |
|
MODIFICATION |
07/02/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant, Associé : ROYER Sébastien, Bernard-Henri, André Gérant, Associé : COLIN David, Pierre Gérant, Associé : PAILLE Yannick, Georges, André
|
|
01/09/2020 |
Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.
Liquidateur : ROYER Sébastien Bernard-Henri André
la Croix Chevalier 71440 Saint-Vincent-en-Bresse |
|
Voir la fiche Sirene de SCI DES AIGUILLES DU MORVAN
Voir le rapport économique de SCI DES AIGUILLES DU MORVAN
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE MONTGAILLARD
SOC CIVILE D'ARMEMENT DE PLAISANCE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |