Liste des évènements de :
SOLAIRE SIMIANE 2
-
Home
-
Bodacc
- 517543625
IMMATRICULATION |
05/10/2009 |
acquisition, promotion, construction ou l'exploitation de centrales électriques solaires ainsi que le négoce d'électricité d'origine solaire.
Président : KNOCHE Sven, Ronald Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEX Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG et Autres
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
16/04/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
420 rue Mattes Zone Industrielle Athélia 1 Bât. C 13705 La Ciotat |
|
09/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
420 rue Mattes 13705 La Ciotat |
|
09/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
420 rue Mattes 13705 La Ciotat |
|
24/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
420 rue Mattes 13705 La Ciotat |
|
04/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
420 Rue Mattes 13705 La Ciotat Cedex |
|
22/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
147 Avenue de Jujubier 13705 La Ciotat Cedex |
|
MODIFICATION |
06/11/2014 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 19 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 19 Novembre 2009 Président : ECO DELTA en fonction le 29 Octobre 2014
|
|
17/02/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 19 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 19 Novembre 2009 Président : ALOE ENERGY en fonction le 09 Février 2015
|
|
12/07/2018 |
Modification de la dénomination.
|
|
01/04/2020 |
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Président : ALOE ENERGY ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
420 Rue Mattes Zone Industrielle Athélia 1 Bât.C 13705 La Ciotat Cedex |
|
29/01/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : ALOE ENERGY ; Directeur général : FAU Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
420 Rue Mattes Zone Industrielle Athélia 1 Bât.C 13705 La Ciotat Cedex |
|
03/02/2022 |
Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Président : Sonnedix France Servicesà; Directeur général : FAU Jean-Philippeà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
147 Avenue de Jujubier Zone Industrielle Athelia IV 13705 La Ciotat Cedex |
|
Voir la fiche Sirene de SOLAIRE SIMIANE 2
Voir le rapport économique de SOLAIRE SIMIANE 2
HENRY GOUBERT JOCELYNE THERESE ANDREE
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |