CREATION |
28/07/2023 |
prestations de services d\'investissement et courtage
Responsable en France : Gravier Daniel ; Responsable à l\'étranger : Arnaout Omar
20 Avenue André Prothin 92927 Paris la Défense |
|
IMMATRICULATION |
12/09/2010 |
Prestations de services d'investissement et courtage.
Responsable en France : Ezkerra Fernandez, Inaki, Responsable a l'étranger : Zablocki, Jakub.
146 boulevard Haussmann 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
02/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
18/12/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
03/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
16/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
22/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
07/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue de la Bienfaisance 75008 Paris |
|
31/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
Prosta 67, 00-838 Varsovie POLOGNE |
|
MODIFICATION |
24/10/2012 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Ezkerra Fernandez, Inaki, nomination du Responsable en France : Piedoye-Peteuil, Gilles
|
|
24/10/2012 |
modification survenue sur l'administration
Responsable en France partant : Piedoye-Peteuil, Gilles, nomination du Responsable en France : Gravier, Daniel
|
|
09/09/2014 |
modification survenue sur l'administration
Responsable à l'étranger partant : Zablocki, Jakub, nomination du Responsable à l'étranger : Maly, Jakub
|
|
13/06/2017 |
modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
Responsable à l'étranger partant : Maly, Jakub, nomination du Responsable à l'étranger : Arnaout, Omar
|
|
07/06/2022 |
modification survenue sur la dénomination, le sigle et l'adresse du siège
|
|