IMMATRICULATION |
27/06/2010 |
Gérant : KHOUIRA Abdelkrim
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
28/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 route de Breval 78980 Longnes |
|
03/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
26/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
08/01/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
26/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
16/01/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
03/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
04/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
27/05/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
MODIFICATION |
13/05/2011 |
Modification de représentant.
Gérant : SENHAJI Larbi en fonction le 05 Mai 2011
|
|
05/04/2012 |
Cessation d'activité de la société à compter du 29 février 2012. Modification de représentant.
Gérant : CHAKIR Abdallah en fonction le 28 Mars 2012
|
|
20/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Aboulfath, Mhammed, nomination du Gérant : Chakir, Abdallah
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
16/07/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au vendredi 16 juillet 2010
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Autre achat, apport, attribution : Modification origine de fonds personne morale avec fonds acquis par achat au prix stipulé de 35000 Euros. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CABINET DE MAITRE ROLAND MEGARD BP 1001 57 rue Aristide Briand 78131 LES MUREAUX CEDEX
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Parisien du mercredi 07 juillet 2010
3 route de Breval 78980 Longnes |
|
27/03/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Cessions de la société au mardi 27 mars 2012
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance CABINET DE ME COTE Fabienne 16 rue d'Oran 75018 PARIS
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 45000 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Le Parisien du mercredi 14 mars 2012
3 route de Bréval 78980 Longnes |
|
24/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au vendredi 24 octobre 2014
Catégorie : Mise en activité d'une société suite à achat
Description : Mise en activité suite à achat de l'établissement principal
Opposition : au fonds vendu 66/68 boulevard Soult 75012 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 70000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Affiches Parisiennes du mercredi 08 octobre 2014
66/68 boulevard Soult 75012 Paris |
|