IMMATRICULATION |
25/01/2011 |
Acquisition, détention, gestion et cessation de titres financiers émises par la société EduServices
Président : Delaplagne, Jean-Michel, Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : De Rocquigny, Pascal.
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
24/10/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
08/04/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
14/04/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
08/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
25/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
17/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret |
|
10/04/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
38 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret |
|
MODIFICATION |
16/06/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire BM&A
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
24/03/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Delaplagne, Jean-Michel, nomination du Président : UBIBENE
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
15/09/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : UBIBENE, nomination du Président : Grassaud, Philippe
4 cité de Londres 75009 Paris |
|
04/05/2017 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : BM&A en fonction le 17 Janvier 2017 ; Président : EDUSERVICES INVESTISSEMENT en fonction le 17 Janvier 2017
|
|
12/04/2018 |
Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : BM&A en fonction le 17 Janvier 2017 ; Associé unique : EDUSERVICES INVESTISSEMENT modification le 10 Avril 2018
|
|
RADIATION |
29/05/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Radiation de la société au mardi 29 mai 2018
38 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret |
|