IMMATRICULATION |
03/11/2010 |
La conception, fabrication, vente, maintenance et location d'aéronefs non habités ainsi que leurs systèmes associés ou constitutifs, leurs accessoires et leurs charges utiles; prestations de conseils résultant de l'acquisition ou de l'analyse de ces données; formations
Président : Mainfroy, Florent, Directeur général : Cheron, Corentin, Directeur général : Faroux, Romain.
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
11/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
16/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
30/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
22/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
24/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
06/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
157 boulevard Macdonald 75019 Paris |
|
09/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174-178 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
23/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
47 bis rue des Vinaigriers 75010 Paris |
|
11/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
17/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
174 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
MODIFICATION |
23/03/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 80 000,00 EUR
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
22/06/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 85 720,00 EUR
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
17/07/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 89 320,00 EUR
93 boulevard Raspail 75006 Paris |
|
25/03/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
modification du Président et Administrateur Mainfroy, Florent, modification du Directeur général et Administrateur Cheron, Corentin, modification du Directeur général et Administrateur Faroux, Romain, nomination de l'Administrateur : Guinoiseau, Gabriel, nomination de l'Administrateur : Seydoux Fornier De Clausonne, HenriCapital : 114 843,00 EUR
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
20/08/2014 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri, nomination de l'Administrateur : PARROT
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
26/08/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 177 731,00 EUR
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
10/02/2016 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général et Administrateur partant : Cheron, Corentin, Administrateur partant : Guinoiseau, Gabriel, nomination de l'Administrateur : PARROT DRONES, nomination de l'Administrateur : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
48 rue René Clair 75018 Paris |
|
18/08/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Président et Administrateur partant : Mainfroy, Florent, nomination du Président et Administrateur : Faroux, Romain, Directeur général et Administrateur partant : Faroux, Romain, nomination de l'Administrateur : Guinoiseau, Gabriel
157 boulevard Macdonald 75019 Paris |
|
04/01/2018 |
modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général ZEODINE
174-178 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
22/11/2018 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
47 bis rue des Vinaigriers 75010 Paris |
|
22/08/2019 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : ZEODINE
47 bis rue des Vinaigriers 75010 Paris |
|
03/11/2020 |
modification survenue sur l'adresse du siège et cessation d'activité
174 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
09/07/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
174 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|
09/01/2022 |
Dissolution de la société
Président et Administrateur partant : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri ; modification du Liquidateur PARROT DRONES ; Administrateur partant : Guinoiseau, Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES
174 quai de Jemmapes 75010 Paris |
|