IMMATRICULATION |
08/12/2010 |
Etude, création, exploitation, direction et gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières
Président de la société : GUILLAUMIE Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes suppléant : SAUVAGE Catherine
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
DEPOTS DES COMPTES |
04/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUBAIX-TOURCOING
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
03/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
23/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
21/12/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
06/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
11/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
11/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
11/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
02/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
13/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|
MODIFICATION |
05/06/2012 |
modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal et l'administration
Président de la société partant : Guillaumie, Philippe, nomination du Président de la société : Faintreny, Eric, nomination du Directeur général : Avril, Bernard
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
10/07/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 5 010 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
21/10/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 10 010 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
17/02/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 20 010 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
28/11/2013 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
05/01/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 56 589 220,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
14/02/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Faintreny, Eric, modification du Président Avril, Bernard, modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS ACEA
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
30/07/2014 |
modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A., nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ISCapital : 20 000 020,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
18/02/2015 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Avril, Bernard, nomination du Président : Hospital, Sébastien
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
19/02/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 44 000 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
10/07/2015 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 21 000 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
19/02/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 56 000 000,00 EUR
12 rue de la Centenaire 59170 Croix |
|
29/04/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
28/06/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Hospital, Sébastien, nomination du Président : Hutt, Everett
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
29/07/2016 |
modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : MAZARS ACEA, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sauvage, CatherineCapital : 19 000 000,00 EUR
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
04/03/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 49 500 000,00 EUR
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
23/03/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Président partant : Hutt, Everett ; nomination du Président : LOG'HOPPSCapital : 95 528 470,00 EUR
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
04/07/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : LOG'HOPPS ; nomination du Président : SATINE
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
13/11/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : SATINE ; nomination du Président : HOPPS GROUP
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
19/01/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDITA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PKF FIDEA CONTROLE
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
02/04/2021 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 21 425 140,00 EUR
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
30/03/2023 |
modification survenue sur le capital (augmentation et diminution)
Capital : 13 890 540,00 EUR
5 avenue Antoine Pinay Zac des 4 Vents 59510 Hem |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
09/07/2024 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE : Jugement d\'ouverture
Jugement d\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 mars 2024 désignant administrateur SCP ABITBOL-ROUSSLET, mission conduite par Me Frédéric ABITBOL 38 Avenue Hoche 75008 PARIS et SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, mission conduite par Me F.AVAZERI 23-29 Rue Haxo 13001 MARSEILLE avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SCP BTSG², mission conduite par Me Marc SENECHAL 15 Rue de l\'Hôtel de Ville 92522 NEUILLY SUR SEINE et SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.Nature de la procédure d\'insolvabilité : non concernée.
5 avenue Antoine Pinay 59510 Hem |
|