IMMATRICULATION |
22/12/2010 |
Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: toutes activités d'achat et de commercialisation, notamment sur internet de tous articles de luxe, de créateurs, ou haut de gamme (et notamment sacs, foulards, lunetterie et autres accessoires)
Président : Monnier, Jean, Directeur général : Monnier, Guillaume.
231 rue Saint-Honoré 75001 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
29/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
27/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
27/02/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE-AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B
231 rue Saint-Honoré 75001 Paris |
|
01/06/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil d'administration : Monnier, Jean, nomination du Membre du conseil d'administration : Monnier, Guillaume, nomination du Membre du conseil d'administration : Rapin, nom d'usage : Montenay, Françoise, nomination du Membre du conseil d'administration : Levet, Marie-Christine
231 rue Saint-Honoré 75001 Paris |
|
01/06/2011 |
modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'administration
modification du Président du conseil d'administration Monnier, JeanCapital : 399 999,00 EUR
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
30/11/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Président du conseil d'administration partant : Monnier, Jean, Membre du conseil d'administration partant : Monnier, Guillaume, Membre du conseil d'administration partant : Rapin, nom d'usage : Montenay, Françoise, Membre du conseil d'administration partant : Levet, Marie-ChristineCapital : 469 999,00 EUR
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
13/08/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 742 499,00 EUR
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
28/01/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 804 379,00 EUR
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
07/02/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 3 804 379,00 EUR
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
25/09/2016 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Monnier, Guillaume
29 rue Tronchet 75008 Paris |
|
20/08/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPONENS SYNERGIE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B
103 rue Réaumur 75002 Paris |
|
02/12/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Monnier, Jean ; nomination du Président : Kaiser, André
103 rue Réaumur 75002 Paris |
|
25/02/2020 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 1 410 000,00 EUR
103 rue Réaumur 75002 Paris |
|
03/03/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination du Président : ODYSSEE 2045 ; modification du Directeur général Kaiser, AndréCapital : 9 365 177,00 EUR
103 rue Réaumur 75002 Paris |
|
17/06/2020 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Directeur général partant : Kaiser, André
2 place des Victoires 75001 Paris |
|