Liste des évènements de :
CRECHE ATTITUDE CHATEAU
-
Home
-
Bodacc
- 530356237
IMMATRICULATION |
27/02/2011 |
Gérant : CANTZLER Maïlys Gérant : ROUSSEAU Anne Charlotte
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
12/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19-21 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
12/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19-21 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
27/11/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19-21 Rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
20/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19-21 Rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
MODIFICATION |
27/11/2011 |
Mise en activité suite à création
35 ter avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt |
|
12/02/2012 |
Modification de représentant.
Gérant : CANTZLER Maïlys en fonction le 16 Février 2011 Gérant : ROUSSEAU Anne Charlotte en fonction le 16 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : SEMANNE Ange-Marie en fonction le 01 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE ET AUDIT LAFARGE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 01 Février 2012
|
|
20/01/2013 |
Modification de représentant.
Gérant : CANTZLER Maïlys en fonction le 16 Février 2011 Gérant : ROUSSEAU Anne Charlotte en fonction le 16 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 11 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Janvier 2013
|
|
15/11/2013 |
Modification de représentant.
Gérant : CANTZLER Maïlys en fonction le 16 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 11 Janvier 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Janvier 2013 Gérant : OUVRARD Xavier en fonction le 06 Novembre 2013
|
|
02/07/2017 |
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 11 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 11 Janvier 2013 ; Gérant : BLIN Richard en fonction le 28 Juin 2017 ; Gérant : DE LAMBILLY Hugues en fonction le 28 Juin 2017
19-21 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
28/01/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Gérant : LEFEBVRE Alejandra ; Gérant : JOUANNIC Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik
19-21 Rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
27/04/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Gérant : RODOCANACHI Jean-Emmanuelà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik
19-21 Rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
22/09/2022 |
Modification survenue sur l\'administration.
Gérant : RODOCANACHI Jean-Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL HOLDING ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik
19-21 Rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt |
|
Voir la fiche Sirene de CRECHE ATTITUDE CHATEAU
Voir le rapport économique de CRECHE ATTITUDE CHATEAU
COMMUNE DE VERNEUIL SUR AVRE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES TROIS PONTS ABREGE SCI DES TROIS PONTS
FEDERATION FRANCAISE OMNISPORT DU PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE - JEUNESSE SPORTS 65
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |