IMMATRICULATION |
22/02/2011 |
création et gestion d'établissements d'enseignement supérieur et notamment informatique.
Gérant : DESAGE Lionel Gérant : INQUEL David
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
06/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
12 Rue Anatole France 92000 Nanterre |
|
06/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
12 Rue Anatole France 92000 Nanterre |
|
MODIFICATION |
14/09/2011 |
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
nomination du Gérant : Desage, Lionel, nomination du Gérant : Inquel, David
leve 10 Rue de la Pierre 75011 Paris |
|
30/11/2011 |
modification survenue sur le nom commercial
10 rue de la Pierre Levée 75011 Paris |
|
16/09/2012 |
modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
28/10/2012 |
modification survenue sur le nom commercial
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
07/11/2012 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Therrey, Christophe
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
21/11/2013 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Therrey, Christophe
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
19/08/2014 |
modification survenue sur le nom commercial
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
26/09/2014 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Miane, François
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
03/02/2015 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Gérant partant : Desage, Lionel, Gérant partant : Inquel, David, nomination du Président : CAMPUS DEV
139 rue des Pyrénées 75020 Paris |
|
26/03/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : CAPYNOV ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : MIANE François
12 Rue Anatole France 92000 Nanterre |
|
VENTE ET CESSION |
20/04/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 20 avril 2011
Catégorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Opposition : Cabinet de Maître Norbert Cohen 242 rue de Rivoli 75001 Paris pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1000000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement secondaire
Journal : Le Publicateur légal du mercredi 06 avril 2011
10 rue de la Pierre Levée 75011 Paris |
|
19/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au vendredi 19 juillet 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 28 juin 2013, La société INSIA, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 27 rue de Fontarabie 75020 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et d
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|