IMMATRICULATION |
16/05/2011 |
Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types - établissement de conventions de participation active a la conduite de la politique et au contrôle des filiales et fourniture de services administratifs, juridiques, comptables, financiers, commerciaux et immobiliers a titre purement interne au groupe
Président : Drouet, Christophe, Directeur général : Alfonsi, Joseph, Directeur général : Violon, Didier.
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
02/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
12/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
15/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
09/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
07/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
02/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
13 rue d'Uzès 75002 Paris |
|
21/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
13 rue d'Uzès 75002 Paris |
|
MODIFICATION |
12/02/2012 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 600 000,00 EUR
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
12/02/2012 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Touchais, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TOUCHAIS ET ASSOCIES
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
03/04/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 1 005 000,00 EUR
32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris |
|
20/04/2018 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Président partant : Drouet, Christophe ; nomination du Président : FINANCIERE D'UZES (ANCIENNEMENT WOLFF, GOIRAND AGENTS DE CHANGE) ; Directeur général partant : Violon, Didier
13 rue d'Uzès 75002 Paris |
|
RADIATION |
25/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Radiation de la société au mardi 25 juin 2019
13 rue d'Uzès 75002 Paris |
| VENTE ET CESSION |
08/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 08 novembre 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : LGA Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris Capital : 600000.00 EUR Numéro unique d'identification : 53247
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
11/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 11 avril 2019
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FINANCIERE D'UZES (ANCIENNEMENT WOLFF, GOIRAND AGENTS DE CHANGE) Forme : Société anonyme Adresse du siège : 13 rue d'Uzès 75002 Paris Capital : 4000000.00 EUR Numéro un
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
11/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au jeudi 11 avril 2019
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FINANCIERE D'UZES (ANCIENNEMENT WOLFF, GOIRAND AGENTS DE CHANGE) Forme : Société anonyme Adresse du siège : 13 rue d'Uzès 75002 Paris Capital : 4000000.00 EUR Numéro un
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|