CREATION |
12/12/2011 |
Promotion immobilière, lotisseur, aménagement foncier, marchand de biens
Gérant(e) : RITTAUD Stéphane, René
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
IMMATRICULATION |
31/10/2011 |
Promotion immobilière, lotisseur, aménagement foncier, marchand de biens
Gérant(e) : RITTAUD Stéphane, René
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
DEPOTS DES COMPTES |
05/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
96 impasse des Méliès 74550 Cervens |
|
03/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
26/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
31/01/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
01/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
25/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
03/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
MODIFICATION |
06/04/2017 |
Modification survenue sur la dénomination
|
|
25/09/2019 |
Dissolution de la société, cessation d'activité de la société
Liquidateur : RITTAUD Stéphane, René ; Liquidateur : MARMOT Olivier, Jacky
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|
RADIATION |
29/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Radiation de la société au mardi 29 octobre 2019
96 impasse des Mélies 74550 Cervens |
|