IMMATRICULATION |
06/01/2012 |
Président de la société : Martire, Christophe Pierre, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Prigent, Claudine.
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
17/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
26/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
21/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
24/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
08/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
22/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
25/05/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
26/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
20/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
17/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
28/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes |
|
MODIFICATION |
02/11/2012 |
modification survenue sur la dénomination
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
29/03/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 750 000,00 EUR
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
23/10/2013 |
Mise en activité de la société.
|
|
14/05/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Martire, Christophe Pierre, nomination du Président : Labal, Rodolphe Julien, nomination du Directeur général : Ginet, Jérôme
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
30/08/2015 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Prigent, Claudine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : OSIS
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
08/09/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 950 000,00 EUR
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
08/03/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Labal, Rodolphe Julien, nomination du Président : De Valicourt, Henri
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
28/07/2017 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 173 600,00 EUR
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
28/05/2019 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 131 300,00 EUR
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
21/02/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 501 300,00 EUR
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
23/04/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : De Valicourt, Henri ; nomination du Président : Labal, Rodolphe
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
18/11/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Labal, Rodolphe ; nomination du Président : Cousin, Hervé
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|
17/07/2023 |
modification survenue sur l\'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : H.L.P. AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : OSIS
rue Pierre Adolphe Bobierre Site de la Géraudière 44300 Nantes |
|