IMMATRICULATION |
15/01/2012 |
Financement et exploitation de centrales Photovoltaïques
Gérant : Azemard, Frédéric.
2 ter rue Louis Armand 75015 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
28/11/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1350 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
|
27/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1350 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
|
21/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1350 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
|
07/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille |
|
08/01/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille |
|
15/11/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 1er Arrondissement |
|
30/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 1er Arrondissement |
|
11/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 1er Arrondissement |
|
27/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 1er Arrondissement |
|
27/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
5 Place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement |
|
MODIFICATION |
08/06/2012 |
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
nomination du Gérant : Saint Girons, Olivier
2 ter rue Louis Armand 75015 Paris |
|
20/06/2012 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Azemard, Frédéric, nomination du Gérant : Bour, Daniel
2 ter rue Louis Armand 75015 Paris |
|
04/11/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LE SAULNIER DE SAINT JOUAN Cédric, Christian, Régis
|
|
17/04/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : LE SAULNIER DE SAINT JOUAN Cédric, Christian, Régis Directeur général : LUCAS Hervé, Marie, Louis, Henri
|
|
05/03/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Gérant : DE FROIDEFOND DES FARGES Pierre ; Gérant : LUCAS Hervé, Marie, Louis, Henri ; Gérant : REAL DEL SARTE Arnaud
7 Rue de la Paix Marcel Paul 13001 Marseille 1er Arrondissement |
|
31/08/2022 |
transfert du si̮̬ge social.
5 Place de la Joliette 13002 Marseille 2e Arrondissement |
|